Entreprise : HAMON MOLARD - SIREN 579 200 932
Identité
Dénomination
HAMON MOLARD
SIREN (siège)
579 200 932
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1957
Début d’activité
08/07/1957
Date de fin de la personne morale
31/07/2056
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
31/07/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
plomberie et chauffage, commerce, installation, réparations, et entretien dès appareils sanitairés, dès appareils de chauffage et dès pompes (début : 01.03.1989)
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES PETITS CHAMPS 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUVIER AXEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Mons-en-Baroeul
Dénomination
ADSENTIO Audit & Expertise
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruz
Dénomination
H.M.S.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1957
Siret
57920093200021
Nom commercial
HAMON MOLARD
Enseigne
HAMON MOLARD
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
plomberie et chauffage, commerce, installation, réparations, et entretien dès appareils sanitairés, dès appareils de chauffage et dès pompes (début : 01.03.1989)
Adresse
11 RUE DES PETITS CHAMPS
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
33291
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SARL HAMON Forme juridique SARL Siège social 11 rue des Petits Champs 35760 Saint-Grégoire Rcs 383 525 656 Rcs Rennes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33292
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Cette société déjà constituée sous la forme de SARL Se transforme en SAS A compter du 30.06.2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/08/1957
Description
Historique des observations depuis le 01/08/1957 : - PUBLICITE : OUEST-JOURNAL. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 08.07.1957 AU 01.03.1989, RENNES, 50 RUE DE SAINT MALO. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 08.07.1957 AU 26.08.1974, SOCIETE COMMANDITE PAR ACTIONS. * DU 26.08.1974 AU 31.01.1991, SARL. * DU 31.01.1991 AU 15.12.1997, SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SOCIETE H. MOLARD.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 rue des Petits Champs, ZI Rennes Nord 35760 Saint-Grégoire : Observation depuis le 01/08/1957 : - APPORTE AU MONTANT EVALUE A 8.654.137 FRS, PRECEDENT PROPRIETAIRE : MOLARD HENRI, RCS 7632. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 08.07.1957 AU 01.03.1989, RENNES, 50 RUE DE SAINT MALO, APPORT, TRANSFERE. - ANCIENNE ENSEIGNE : * ABEL-MOLARD - ACQUISITION D'UN FONDS ARTISANAL DE PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRE AU PRIX STIPULE DE 43 000,00 EUROS DE LA SARL RENE LEGENDRE, 438 573 818 RCS RENNES, POUR JONCTION, A COMPTER DU 01.01.2003. PUBLICITE : LE PAYSAN BRETON DU 25.04.2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).