Entreprise : LES DELICES SA - SIREN 578 203 432
Identité
Dénomination
LES DELICES SA
SIREN (siège)
578 203 432
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1957
Date de fin de la personne morale
04/10/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40551.44 EUR
Adresse du siège
45 RUE DU GENERAL DE GAULLE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDIER PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
BOUDIER VERONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
ROQUES RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LA COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOUDIER PASCAL
Nom d'usage
BOUDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
ENGHIEN-LES-BAINS
Dénomination
SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PROSPECTION EN FORMATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Eaubonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1946
Siret
57820343200013
Nom commercial
LES DELICES
Code APE
3850
Origine du fonds
Création
Activité principale
Pâtisserie confiserie salon Det hé.
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Adresse
45 RUE 45 Rue DU GENERAL DE GAULLE
95880 , Enghien-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16913
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/11/1992
Description
Par jugement rendu le 06 Novembre 1992 , Le tribunal de commerce de Pontoise après avoir constaté qu'aucun plan n'était possible, a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Boudier pascal, président directeur général de la société pâtisserie les délices . A nommé maître Canet Demeurant a Pontoise 1 rue de la citadelle Représentant des créanciers en qualité de liquidateur. - À mis fin à la mission de l'administrateur -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/10/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jugement du 09 Octobre 1992 N° 524/90 Cessation des paiements en date du 18 Mois de ce jour Juge cré. Mr Pelge Représentant des créanciers Me Canet 1 rue de la citadelle 95300 Pontoise Administrateur Me Hamamouche 69 rue saint martin 95300 Pontoise L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
14341
Date d'ajout
03/12/1990
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jugement du 03 Décembre 1990 N° Cessation des paiements en date du 20 Juin 1990 Juge cré. Monsieur Pelge Représentant des créanciers Maître Canet demeurant à Pontoise, 1 rue de la citadelle Administrateur Maître Hamamouche demeurant à Pontoise, 69 rue saint martin L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Numéro d'observation
14234
Date d'ajout
30/11/1990
Description
Déclaration de cessation des paiements le 30 Novembre 1990 Au greffe de Pontoise
Numéro d'observation
25896
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).