Entreprise : GIRARD CHRISTIAN STE - SIREN 577 350 069
Identité
Dénomination
GIRARD CHRISTIAN STE
SIREN (siège)
577 350 069
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1973
Date de fin de la personne morale
09/01/2072
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE DE CONSTANTINE 72000 LE MANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
MONETEAU
Nom, Prénom(s)
GIRARD CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
GIRARD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
REYNIER RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
LE MANS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
57735006900016
Code APE
5705
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE PRODUITS LAITIERS SALAISONS PATISSE- RIE INDUSTRIELLE L'ACQUISITION DE TOUS FONDS COMMERCIAL ET INDUSTRIEL NE CESSAIRE A CETTE EXPLOITATION ET EVENTUELLEMENT A SES EXTENSIONS. ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET ET SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER LE DEVELOPPEMENT ET LA REALISATION.
Adresse
RUE DE CONSTANTINE
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
400
Date d'ajout
10/06/1980
Description
Homologation de concordat PASSE LE 14 MAI 1980 ENTRE LA SOCIETE GIRARD ET LA MAJORITE DE SES CREANCIERS ET NOMMANT ME ROUILLER - AU MANS - 1, RUE DU PORT COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU CONCORDAT. A COMPTER DU 03/06/80
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
25/10/1978
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS GIRARD SUS NOMEE, A NOMME ME ROUILLER AVOCAT AU MANS - 1, RUE DU PORT, COMME SYNDIC ET A FIXE AU 16 OCTO BRE 1978 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 17/10/78
Numéro d'observation
912
Date d'ajout
05/11/1975
Description
SUIVANT AGE A COMPTER DU 11/10/75
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).