Entreprise : COMPTOIRS MODERNES SA - SIREN 575 450 317
Identité
Dénomination
COMPTOIRS MODERNES SA
SIREN (siège)
575 450 317
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1954
Date de fin de la personne morale
04/10/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100207551.75 EUR
Adresse du siège
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
CHATOU
Nom, Prénom(s)
GOULOUMES RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1920
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PLASSART JEAN , CLAUDE
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
YVRE L'EVEQUE
Nom, Prénom(s)
RUDAUX JEAN , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
NOGENT SUR MARNE
Dénomination
CABINET PAUL GARCIN AFFILIE A KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SCP JEAN CLAUDE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NEUILY SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/08/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2002
Siret
57545031708049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DE PARIS
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2001
Siret
57545031708031
Code APE
741J
Adresse
RUE PIERRE MARTIN
62280 , SAINT-MARTIN-BOULOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE L'INQUETERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1928
Siret
57545031708023
Enseigne
MARCHE PLUS
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
EN FRANCE ET DANS TOUS AUTRES PAYS : LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIREC TE DANS TTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, MOBILIERES, IMMO- BILIERES ET FINANCIERES AVEC OU SANS RAPPORT AVEC LE COMMERCE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES PAR VOIE DE CREATION DE SO CIETES NOUVELLES, D'APPORTS, SOUSCRIPTIONS OU ACHATS DE TITRES OU DROIT/ SOCIAUX, FUSION, ASSOCIATION EN PARTICIPATION OU AUTREMENT LA CREATION OU L'ACQUISITION EN FRANCE ET DANS TS AUTRES PAYS DE TOUS ETABLISSEMENTS, DE TTES MAISONS DE VENTE, DEPOTS ET ETABLISSEMENTS DE FABRICATION
Adresse
1 PL DU GUE DE MAULNY
72000 , LE MANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
048 R SAGEBIEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8731
Date d'ajout
02/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 02/09/2020 avec effet au 02/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
94
Date d'ajout
03/01/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2644
Date d'ajout
02/06/1989
Description
Notification intergreffe MO GREFFE DE PONT AUDEMER SUPPRESSION DE LA SUCCURSALE DE ROUTOT - 48, GRANDE RUE A COMPTER DU 11/02/88
Numéro d'observation
61920
Date d'ajout
11/07/1983
Description
Création
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/10/1954
Description
Historique des observations depuis le 22/10/1954 : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU GREFFE DU MANS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 40 855 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 228 304.60 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
APPROBATION DES FUSIONS PAR ABSORPTION DES SOCIETES IRIS CM SISE ROUTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE (RCS CAEN 408 586 907) ET COMPTOIRS NORD SAS SISE ZI DE L'INQUETRIE 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE (RCS BOULOGNE 398 838 946) A COMPTER DU 20/12/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 31/03/1954.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
A COMPTER DU 30.06.1988, LES ETS SECONDAIRES DE : LAVAL-61 BD FELIX GRAT (STOC N[608) -LAVAL 110 RUE V.BOISSEL (COMOD N[222) -LAVAL 38 RUE BD LE- PECQ (COMOD N[211) -LAVAL 12 RUE DU DR ROUX (COMOD N[231) -LAVAL RUE MARCEL CERDAN (COMOD N[233) -EVRON 8 AVENUE DES SPORTS (STOC N[635) CHATEAU-GONTIER PLACE DU CHAMP DE FOIRE (STOC N[624) -MESLAY-DU-MAINE PLACE DU MARCHE (COMOD N[214) -CHATEAU-GONTIER AVENUE DE SABLE,PLACE QUINEFAULT (COMOD N[243) -GREZ-EN-BOUERE 12 RUE DE LA LIBERATION (COMOD N[ 216) -QUELAINES PLACE DE L'EGLISE (COMOD N[221) - BAZOUGES PLACE DE LA MAIRIE (COMOD N[ 225) - CRAON (ANGLE RUE DES HALLES ET RUE LECOMTE) ( COMOD N[ 223 ) ONT ETE APPORTES A LA SOCIETE COMPTOIRS MODERNES - ECONOMIQUES DE NOR- MANDIE - RADIATION LE 09.11.1988 DE CES ETS SECONDAIRES-EFFET :30.06.88 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 319 657 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 48 731 471.73 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PCA : MR PLASSART JEAN-CLAUDE NE LE 26.07.1942 AU MANS (72) DEMEURANT A LA ROBINIERE NTE FRANCAISE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 357 614 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 54 517 979.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).