Entreprise : SCA BOURRELLERIE SELLERIE... - SIREN 574 802 468
Identité
Dénomination
SCA BOURRELLERIE SELLERIE...
Sigle
SCAB 37
SIREN (siège)
574 802 468
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1957
Date de fin de la personne morale
12/11/2022
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 AV THERESE VOISIN 37000 TOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU MENNETON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUST MADIE , FLORENCE
Nom d'usage
PIEDALLU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Loche Sur Indrois
Nom, Prénom(s)
MAURICE ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
MARCHAND SYLVIE , ANDREE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Fondettes
Nom, Prénom(s)
BUISSERET MARILYN
Nom d'usage
DELAROCHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Pouzay
Nom, Prénom(s)
BARRET SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Courcay
Nom, Prénom(s)
DERAIS FLORENCE , KARINE , ISABELLE
Nom d'usage
BARCAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
ALLOIN THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Courbouzon
Nom, Prénom(s)
PINARD BRUNO , GILLES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
MAGNAN CAROLE , CLAUDE
Nom d'usage
CLAUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Hommes
Dénomination
CABINET MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/1922
Siret
57480246800037
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AMEUBLEMENT VENTE EN GROS DE TOUS ARTICLES DESTINES AUX METIERS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION.
Adresse
11 AV Z I du Menneton 11 avenue Charles Bedaux
37000 , Tours - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU MENNETON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
02/05/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé, en date du 02/05/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017J139, date de cessation des paiements le 02/11/2015, et a désigné liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/11/1957
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 13/11/1957 : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LA TOURAINE REPUBLI- CAINE. - REIMMATRICULATION DU N. 9.534 - ANCIENNE DENOMINATION : STE COOPERATIVE ARTISA- NALE D'ACHATS EN COMMUNS DE BOURRELERIE SELLERIE DU DEPARTEMENT D'I&L ET DES DEPARTEMENTS DE LA REGION CENTRE OUEST DE LA FRANCE. - ANCIENS SIEGES : 7 PLACE DE CHATEAUNEUF 37000 TOURS ET 6 ET 8 PLACE DES PETITES BOUCHERIES 37000 TOURS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/07/1922
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 02/07/1922.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).