Entreprise : GALLICE PARTICIPATIONS - SIREN 573 780 731
Identité
Dénomination
GALLICE PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
573 780 731
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1957
Début d’activité
01/12/1949
Date de fin de la personne morale
25/08/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Ll'acquisition la cession et la gestioin de tous biens immobiliers et de toutes valeurs mobilieres, la prise de participation ou d'interets dans toutes societes et entreprises commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres et leur gestion l'animation et la coordination des societes auxquelles elle est interessee, notamment par l'accomplissement de tous mandats de gestion, direction, controle et plus specialement toutes prestations de services commerciaux administratifs informatiques et autres, fabrication, achat, vente en gros et demi-gros, importation, exportation, négoce et représentation sous toutes ses formes de tous articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants ainsi que tous accessoires
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
245000 EUR
Adresse du siège
80 BD LOUIS BLANC 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVROT NADINE
Nom d'usage
PERROY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Le Perréon
Nom, Prénom(s)
PERROY DELPHINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERROY XAVIER
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Le Perréon
Dénomination
LE TRIPORTEUR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1949
Siret
57378073100010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, cession, gestion de tous biens immobiliers et de toutes valeurs mobilieres, la prise de participation ou d'interets dans toutes societes et entreprises commerciales, industrielles, mobilieres ou immobilieres et leur gestion l'animation et la coordination des societes auxquelles elle est interessee, notamment par l'accomplissement de tous mandats de gestion, direction, controle et plus specialement toutes prestations de services commerciaux administratifs informatiques et autres
Adresse
80 BD LOUIS BLANC
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/1986
Description
dm n° 845 du 09 juin 1986 - jugement du 15 mai 1986 - homologation du concordat, me j.p. pey route de riottier"lieu du bordelan" - limas- 69400 villefranche sur saone, nommé commissaire au concordat. dm n° 313 du 25 février 1987 - modification commissaire aux comptes suppléant à compter du 30 juin 1986. modification adm a compter du 25 juin 1991 modifications, duree, apport partiel d'actif vente au detail de tous articles d'habillement pour hommes, femmes, et enfants a la sarl les halles a compter du 1er janvier 1992, modification denomination (ancienne denomination : etablissements gallice) a compter du 15 decembre 1992 apport partiel d'actif "fabrication et negoce" de tous articles d'habillementpour hommes, femmes et enfants a la sa gallice a compter du 1er janvier 1992 declaration modificative du 1er decembre 1998 : suppression ets secondaire sis 2 rue de l'arc 69400 villefranche sur saone a compter du 31 decembre 1968 declaration modificative du 15 decembre 1998 : modification administration a compter du 4 novembre 1998 declaration modificative du 1er aout 2001 : modification capital conversion en euros transformation du mode d'administration de la societe par l'adoption de la formule a conseil de surveillance et a directoire au 4 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).