Entreprise : ATELIER DE MECANIQUE JEAN LASSERRE - SIREN 573 721 727
Identité
Dénomination
ATELIER DE MECANIQUE JEAN LASSERRE
Sigle
AML
SIREN (siège)
573 721 727
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1957
Début d’activité
09/11/1957
Date de fin de la personne morale
30/12/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation d'un fonds de mécanique générale et généralement toutes Opera- Tions commerciales, industrielles, financières ou autres se rattachant même indirectement à l'objet de la société
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Capital social
152449 EUR
Adresse du siège
4 AV GEORGES DE SAINT - SAUVEUR 18120 MEREAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA GARENNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROMAN EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
DAUBRY FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Issoudun
Dénomination
MECATHENIX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Méreau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/1957
Siret
57372172700028
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de mécanique générale et généralement toutes Opera- Tions commerciales, industrielles, financières ou autres se rattachant même indirectement à l'objet de la société
Adresse
4 AV GEORGES DE SAINT - SAUVEUR
18120 , MEREAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA GARENNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3496
Date d'ajout
01/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/05/2010 : Partant : STE FIDULOR - STE D'EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LEGOUY Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : DAUBRY François, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DARROMAN Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : APPORT de Mr Jean LASSERRE - RC 57 A 433.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).