Entreprise : ETABLISSEMENTS GONIN - SIREN 573 620 762
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS GONIN
SIREN (siège)
573 620 762
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1957
Date de fin de la personne morale
01/10/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
91620.33 EUR
Adresse du siège
AV HENRI BARBUSSE 38300 BOURGOIN-JALLIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONIN PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
GENIN ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
GONIN ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
BOREL YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET JEAN BOREL ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1957
Siret
57362076200076
Enseigne
MONSIEUR BRICOLAGE
Code APE
524P
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DROGUERIE ET FOURNITURES GENERALES POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT.
Adresse
AV Avenue Henri Barbusse
38300 , Bourgoin-Jallieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/1989
Siret
57362076200043
Code APE
454F
Adresse
RUE GEORGES GUYNEMER
38300 , BOURGOIN-JALLIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F94/000034
Date d'ajout
06/01/1994
Description
Arrêt du plan JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE A MONSIEUR BOURGEOIS ET LA SOCIETE INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT OU A LA SA B 2 BRICOLAGE : 20 DECEMBRE 1993 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME COQUET 57 BLD DES ALPES 38240 MEYLAN PUBLICITE : LA LIBERTE DE BOURGOIN JALLIEU DU 25 DECEMBRE 1993 A COMPTER DU 20/12/93
Numéro d'observation
F93/002405
Date d'ajout
20/12/1993
Description
Prolongation de la période d'observation SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BOURGOIN JALLIEU EN DATE DU 13 DECEMBRE 1993, LA SA ETABLISSEMENTS GONIN (MONSIEUR BRICOLAGE) A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DEVANT EXPIRER LE 20 DECEMBRE 1993 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE PROPOSITIONS TENDANT A LA CONTINUATION OU A LA CESSION DE L'ENTREPRISE, A COMPTER DU 13/12/93
Numéro d'observation
F93/002200
Date d'ajout
22/11/1993
Description
Arrêt du plan JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION A BRICORAMA : 8 NOVEMBRE 1993 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME COQUET 57 BLD DES ALPES 38240 MEYLAN PUBLICITE : LA LIBERTE DE BOURGOIN JALLIEU DU 20 NOVEMBRE 1993 A COMPTER DU 08/11/93
Numéro d'observation
F93/002043
Date d'ajout
02/11/1993
Description
Prolongation de la période d'observation SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BOURGOIN JALLIEU EN DATE DU 25 OCTOBRE 1993 LA SA GONIN A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DEVANT EXPIRER LE 8 NOVEMBRE 1993 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE PROPOSITIONS TENDANT A LA CONTINUATION OU A LA CESSION DE L'ENTREPRISE, A COMPTER DU 25/10/93
Numéro d'observation
F93/001337
Date d'ajout
05/07/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée JUGEMENT D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 21 JUIN 1993 POURSUITE D'ACTIVITE AUTORISEE JUSQU'AU 25 OCTOBRE 1993 JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE : MONSIEUR VIGNAL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR BONNET REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BERMOND 14 RUE EDOUARD HERRIOT 38300 BOURGOIN JALLIEU. ADMINISTRATEUR : ME COQUET 57 BLD DES ALPES 38240 MEYLAN AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA SA ETS GONIN POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ENTREPRISE. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 14 JUIN 1993 LES CRENCIERS SONT INVITES A DECLARER LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS. PUBLICITE : LA LIBERTE DE BOURGOIN JALLIEU DU 3 JUILLET 1993 A COMPTER DU 21/06/93
Numéro d'observation
F92/002202
Date d'ajout
30/11/1992
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital POURSUITE DE L'ACTIVITE SOCIALE MALGRE LES PERTES, A COMPTER DU 07/10/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 600 990.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 620.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).