Entreprise : COOPERATIVES CERES POMONE - SIREN 572 921 500
Identité
Dénomination
COOPERATIVES CERES POMONE
SIREN (siège)
572 921 500
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1957
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital minimum
18781.72 EUR
Adresse du siège
ZON INDUSTRIELLE 34500 BEZIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEZIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTIE ALBAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
AZAIS GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BARREAU LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BES JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
COLL PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1920
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
DAUGA ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1921
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
DELIEUZE LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1919
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
HARDTMEYER MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
KESSLER HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
PAU RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1908
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
RECASENS PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
VAILHADES LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1924
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
VICENS JAIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1908
Commune de résidence
BEZIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/03/1946
Siret
57292150000011
Code APE
5710
Origine du fonds
Création
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL
Adresse
ZON INDUSTRIELLE
34500 , BEZIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BEZIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 123 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 781.72 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).