Entreprise : ANCIENS ETABL CATEL ET FARCY - SIREN 572 200 186
Identité
Dénomination
ANCIENS ETABL CATEL ET FARCY
SIREN (siège)
572 200 186
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1957
Début d’activité
14/10/1910
Date de fin de la personne morale
01/12/1984
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE TOUS PAPIERS CARTONS ET MATIERES PREMIERES S'Y RATTACHANT
Code APE
5002
Capital social
929466.41 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE BRAQUE 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAYOL CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESSALIEN PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1907
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRETON GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1923
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
DESSALIEN THIERRY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESSAILIEN JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1909
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RENARD JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1905
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZIEGLER JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1922
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRESARD FRANCOISE
Nom d'usage
DESSAILIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1917
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
THEVENOUX ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1921
Commune de résidence
Riom
Nom, Prénom(s)
JOUAN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/10/1910
Siret
57220018600011
Code APE
5002
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION DE TOUS PAPIERS CARTONS ET MATIERES PREMIERES S'Y RATTACHANT
Adresse
6 RUE DE BRAQUE
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2196
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17/10/2018 prononçant la clôture de la procédure de liquidation des biens pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86752
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de paris en date du 17/10/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
1957B2001814
Date d'ajout
18/10/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 17-10-2018 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
99812
Date d'ajout
24/07/2012
Description
LIQUIDATION DES BIENS 82L41-JUGEMENT DE CONVERSION DU 12 JANVIER 1982-ME CHEVRIER SYNDIC.
Numéro d'observation
99811
Date d'ajout
24/07/2012
Description
REGLEMENT JUDICIAIRE 81R231- JUGEMENT DECLARATIF DU 26/05/1981 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS CE JOUR-ME CHEVRIER SYNDIC.
Numéro d'observation
99813
Date d'ajout
24/07/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 31/05/2012 A NOMME SYNDIC SELARL Montravers-Yang-Ting prise en la personne de Me Montravers en remplacement du syndic precedement désigné.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
04/06/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 31-05-2012 A NOMME SYNDIC SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Me Montravers EN REMPLACEMENT DU SYNDIC PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
18268
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Ordonnance du 04/06/1981 M. le Juge Commissaire autorise la continuaton de l'exploitation sous le contrôle des mandataires de justice pour une durée de 3 mois dans les opérations du règlement judiciaire.
Numéro d'observation
18274
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Par jugement du 11/04/1983, le Tribunal de Commerce de Paris a homologué l'avenant au contrat de gérance libre conclu par la sté ANCIENS ETS CATEL ET FARCY représentée par Me CHEVRIER avec la SCOPAM représentée par M. DECAILLIT dans la liquidation des biens.
Numéro d'observation
18265
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Suspension provisoire des poursuites 81 SP 8 - jugement du 17/03/1981 au Tribunal de Commerce de Paris
Numéro d'observation
18266
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Jugement de prorogation de délai de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif du 12/05/1981
Numéro d'observation
18267
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Jugement du 26/05/1981 au Tribunal de Commerce de Paris - règlement judiciaire 81 R 231 - Date de cessation des paiements : 26/05/1981 - syndic : me CHEVRIER
Numéro d'observation
18269
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Par jugement du 19/06/1981, le Tribunal de Commerce de PARIS retire l'autorisation de poursuite de l'exploitation que nous avons accordé précédemment par ordonnance du 26/05/1981 dans les opérations du règlement judiciaire.
Numéro d'observation
18270
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Ordonnance du 26/05/1981 M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris - nomination en qualité d'administrateur provisoire de Me DELEPINE Claude
Numéro d'observation
18272
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 12/01/1982 A prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, désigne syndic Me CHEVRIER
Numéro d'observation
18273
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Par jugement du 04/05/1982, le Tribunal de Commerce de PARIS homologue le contrat de gérance libre au profit de la Sté SCOPAM dont les terrains et bâtiment sont 22 à 28 rue du Progrès et 22 à 30 rue du Progrès et 40 à 42 rue Emile Zola à MONTREUIL eet dont la société est propriétaire du fonds de commerce 28 rue du Progrès à MONTREUIL (93) - Autorise le syndic à consentir à la société SCOPAM une option d'acquisition des éléments d'actif dans la liquidation des biens.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
29052
Date d'ajout
26/05/1983
Description
.PAR JUGEMENT DU 11 AVRIL 1983, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A HOMOLOGUE L'AVENANT AU CONTRAT DE GERANCE LIBRE CONCLU PAR LA SOCIETE ANCIENS ETS CATEL ET FARCY REPRESENTE PAR ME CHEVRIER AVEC LA SCOPAM REPRESENTEE PAR MR MAURICE DECAILLIT DANS LA LIQUIDATION DES BIENS.
Numéro d'observation
30083
Date d'ajout
04/06/1982
Description
.PAR JUGEMENT DU 04 MAI 1982, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS HOMOLOGUE LE CONTRAT DE GERANCE LIBRE AU PROFIT DE LA SOCIETE SCOPAM DONT LES TERRAINS ET BATIMENTS SONT 22 A 28 RUE DU PROGERS ET22 A 30 RUE DU PROGRES ET 40 A 42 RUE EMILE ZOLA A MONTREUIL. ET DONT LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE 28 RUE DU PROGRES A MONTREUIL (93) - 2°) AUTORISE LE SYNDIC A CONSENTIR A LA SOCIETE SCOPAM UNE OPTION D'ACQUISITION DES ELEMENTS D'ACTIF DANS LA LIQUIDATION DES BIENS
Numéro d'observation
7671
Date d'ajout
05/02/1982
Description
.LIQUIDATION DES BIENS 82L41 - JUGEMENT DE CONVERSION DU 12 JANVIER 1982 - ME CHEVRIER SYNDICS
Numéro d'observation
60702
Date d'ajout
24/11/1981
Description
-PAR ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 1981, NOMMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE ME DELPINE CLAUDE
Numéro d'observation
36233
Date d'ajout
10/07/1981
Description
.PAR JUGEMENT DU 19 JUIN 1981, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS RETIRE L'AUTORISATION DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION QUE NOUS AVONS ACCORDE PRECEDEMMENT PAR ORDONNANCE DU 26 MAI 1981 DANS LES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
32131
Date d'ajout
23/06/1981
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE 81R231 - JUGEMENT DECLARATIF DU 26 MAI 1981- DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS CE JOUR - ME CHEVRIER SYNDIC
Numéro d'observation
32294
Date d'ajout
23/06/1981
Description
.PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1981, M. LE JUGE COMMISSAIRE AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION SOUS LE CONTROLE DES MANDATAIRES DE JUSTICE POUR UNE DUREE DE 3 MOIS DANS LES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
28520
Date d'ajout
01/06/1981
Description
.JUGEMENT DE PROROGATION DE DELAI DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES ET D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF DU 12 MAI 1981
Numéro d'observation
18305
Date d'ajout
01/04/1981
Description
.SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES 81SP8 JUGEMENT DU 17 MARS 1981 ERRATUM
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 1970
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
-REIMMATRICULATION DU N° 67 935
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).