Entreprise : PERGOLESE INVEST - SIREN 572 185 163
Identité
Dénomination
PERGOLESE INVEST
SIREN (siège)
572 185 163
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1957
Début d’activité
01/06/1952
Date de fin de la personne morale
08/11/2051
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE PRISE DE VUE ET DE LABORATOIRE CONCERNANT LA PHOTOGRAPHIE CINEMA ARTS GRAPHIQUES EN NOIR OU COULEURS REPRODUCTION DE TOUTES IMAGES OU ENREGISTREMENTS VENTE ET LOCATION DE TOUT MATERIEL Y RELATIFS
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
10 RUE PERGOLESE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gallois JEAN , FRANCOIS , PIERRE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Ville-d'Avray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1952
Siret
57218516300019
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE PRISE DE VUE ET DE LABORATOIRE CONCERNANT LA PHOTOGRAPHIE CINEMA ARTS GRAPHIQUES EN NOIR OU COULEURS REPRODUCTION DE TOUTES IMAGES OU ENREGISTREMENTS VENTE ET LOCATION DE TOUT MATERIEL Y RELATIFS
Adresse
10 RUE PERGOLESE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1957B1851644
Date d'ajout
19/10/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 19/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
23/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/02/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201602237 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Jean-marie Jourdan, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELAS ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
30/08/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 30/08/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602237 date de cessation des paiements le 16/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Jean-marie Jourdan, administrateur : SELAS ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/02/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
27/01/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-12-2015
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 1 JUILLET 1968
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 371 473 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).