Entreprise : HOTEL NORMANDIE MAYET - SIREN 572 184 026
Identité
Dénomination
HOTEL NORMANDIE MAYET
SIREN (siège)
572 184 026
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1957
Début d’activité
01/01/1947
Date de fin de la personne morale
06/11/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE ET PLUS PARTICULIEREMENT L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTELMEUBLE SIS A PARIS 3 RUE MAYET
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
3 RUE MAYET 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Guzelian JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint Mandé
Nom, Prénom(s)
LE MENTEC BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Lagny sur marne
Dénomination
COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1947
Siret
57218402600019
Enseigne
HOTEL MAYET SAINT GERMAIN
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE ET PLUS PARTICULIEREMENT L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTELMEUBLE SIS A PARIS 3 RUE MAYET
Adresse
3 RUE MAYET
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/2012
Siret
57218402600027
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
30 RUE PIERRE LEROUX
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1957B1840250
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE SARL 7 rue Mayet 75006 Paris RCS 423 290 899 Paris le 06-08-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1957B1840248
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/02/2019 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Jean-françois Guzelian, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur, maintient SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Bégon-Lours , Juge-commissaire, sous le numéro P201703005.
Numéro d'observation
1957B1840246
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 28/11/2018, soit jusqu'au 28/03/2019
Numéro d'observation
1957B1840243
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/05/2018, soit jusqu'au 28/11/2018
Numéro d'observation
1957B1840241
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/11/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201703005 et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Bégon-Lours, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/05/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
35536
Date d'ajout
15/09/2003
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03/09/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 329 097 B
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.PROCES VERBAL DU 29 MAI 1969
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).