Entreprise : TRIANON HOTEL - SIREN 572 121 846
Identité
Dénomination
TRIANON HOTEL
SIREN (siège)
572 121 846
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1957
Début d’activité
15/02/1946
Date de fin de la personne morale
28/07/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Hôtellerie
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
48783.69 EUR
Adresse du siège
44 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHETRIT CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LOUVRE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEURS PARTENAIRES PARISIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE PARTNER INVEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL TORDJMAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Malakoff
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1946
Siret
57212184600016
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtellerie
Adresse
44 RUE DES LAITIERES
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
57212184600024
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
68 BD DE PORT-ROYAL
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50707
Date d'ajout
18/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil, prononce en date du 18/09/2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J01003, date de cessation des paiements le 12/10/2023 désigne Administrateur SELAS Bl & Associes prise En La Personne De Me Manuel Bouyer 3 bis Rue des Archives 94000 Créteil avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire SELARL Fides prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere 55 Rue Jean Baptiste Champeval 94000 Créteil, et ouvre une période d'observation expirant le 18/03/2025 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15499
Date d'ajout
28/08/2008
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/04/2007
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).