Entreprise : SOC SOPTEL OPTIQUE PRECISION - SIREN 572 121 408
Identité
Dénomination
SOC SOPTEL OPTIQUE PRECISION
SIREN (siège)
572 121 408
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1957
Date de fin de la personne morale
26/07/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
174 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 10 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROCHE MAURICETTE , HUGUETTE
Nom d'usage
VIDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
SCHIARETTI MONIQUE
Nom d'usage
LOPEZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
VALENTINI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
VIDE CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1931
Commune de résidence
NANTERRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1951
Siret
57212140800015
Code APE
3404
Origine du fonds
Création
Activité principale
MECANIQUE DE PRECISION FABRICATION ET RECTIFICATION DE PIECES INDUSTRIELLES ET TOUTES FABRICATIONS CONCERNANT L'OPTIQUE.
Adresse
174 QUAI DE JEMMAPES
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55647
Date d'ajout
02/07/1997
Description
JUGEMENT DU 29.01.96. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M PIARD
Numéro d'observation
8846
Date d'ajout
31/01/1989
Description
.JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1988, ARRETE LE PLAN DE CESSION. DESIGNEMR BRUNET ET MR BEMBARON COMME TENUS D'EXECUTER LE PLAN, LEUR DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'ILS ONT PRIS A CET EGARD. FIXE LA DUREE DU PLAN A DEUX ANS ET SIX MOIS. DESIGNE PENDANT CETTE DUREE ME DE THORE CRE A L'EXECUTION DU PLAN. MAINTIENT MR HEUSELE JUGECRE, ME LE MOUX ADMINISTRATEUR AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS, ME DE THORE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES.
Numéro d'observation
52474
Date d'ajout
08/09/1988
Description
.JUGEMENT DU 10 AOUT 1988 PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS EN APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI DU 25 /1/ 1985 MODIFIE PAR LE DECRET AVRIL 1988.
Numéro d'observation
46991
Date d'ajout
02/08/1988
Description
.JUGEMENT DU 30 MAI 1988, TRANSFORME LA MISSION D'ASSISTANCE DE MAITRE LE MOUX EN CELLE D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE.
Numéro d'observation
46990
Date d'ajout
02/08/1988
Description
.JUGEMENT DU 2 MAI 1988, PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS.
Numéro d'observation
19197
Date d'ajout
22/03/1988
Description
.SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1 ER FEVRIER 1988 OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE N 88/228 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18 JANVIER 1988 MAITRE LE MOUX ADMINISTRATEUR MAITRE LE THORE REPRESENTANT DES CREANCIERS L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 29 SEPTEMBRE 1970
Numéro d'observation
3956
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18 JANVIER 1988 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 365 996 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).