Entreprise : ETABLISSEMENTS PIERRE NOEL - SIREN 572 082 030
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PIERRE NOEL
SIREN (siège)
572 082 030
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1957
Date de fin de la personne morale
30/05/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38234.21 EUR
Adresse du siège
22 RUE DAVY 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGIS BERNARD JEAN LUCIEN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
La Garenne Colombes
Nom, Prénom(s)
RUETSCHMANN EPOUSE MINIER CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Gif Sur Yvette
Nom, Prénom(s)
RUETSCHMANN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Champlan
Nom, Prénom(s)
SCHNEID COLETTE
Nom d'usage
PATEAU
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Nom, Prénom(s)
PATEAU ANDRE , MARCEL , HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
57208203000030
Code APE
452V
Adresse
22 RUE DAVY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
57208203000014
Code APE
452V
Adresse
83 RUE DE PROVENCE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
57208203000022
Code APE
452V
Adresse
RUE DES CHAMPARTS
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19919
Date d'ajout
17/07/2001
Description
JUGEMENT DU 03.07.2001. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.GONZALEZ
Numéro d'observation
53646
Date d'ajout
25/06/1997
Description
JUGEMENT DU 29.01.96. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M FIRMIN
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
07/03/1994
Description
JUGEMENT DU 24 02 1994 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE EN FORMATION PIERRE NOEL - DESIGNE M CLOUZEAU COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 6 MOIS - DESIGNE MAITRE LE MOUX COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT M BIALKIEWICZ JUGE COMMISSAIRE, MAITRE LE MOUX 16 RUE L'ABBE DE L'EPEE 75005 PARIS ENQUALITE D'ADMINISTRATEUR, AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN POUR 6 MOIS ET MAINTIENT LE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE FRECHOU 18 RUE SEGUIER 75006 PARIS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
09/02/1994
Description
JUGEMENT DU 03 02 1994 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 2 MOIS
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
11/10/1993
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 30 09 1993 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 30 01 1994 , SOIT POUR 4 MOIS.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
28/09/1993
Description
ORDONNANCE RENDUE LE 03 09 1993 PAR MR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATI ON DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 07 09 1993
Numéro d'observation
10354
Date d'ajout
24/08/1993
Description
JUGEMENT DU -24.08.93- OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SS LE NUM. -934206-, DATE DE FIN DE PERIODE D'ENQUETE -30.09.93-, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS -29.07.93-, JUGE COMMISSAIRE -M.BIALKIEWICZ-, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT --, REPRESENTANT DES CREANCIERS -ME FRECHOU 18 RUE SEGUIER 75006 PARIS-, ADMINISTRATEUR -ME LE MOUX 16 RUE DE L'ABBE DE L'EPEE 75005 PARIS- AVEC MISSION DE -ASSISTER-, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT
Numéro d'observation
52588
Date d'ajout
06/08/1993
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 05 08 1993 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 20 DECEMBRE 1967
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981AGE DU 3-12-1981
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU Nù 239 039 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).