Entreprise : FRASCA - SIREN 572 062 859
Identité
Dénomination
FRASCA
Sigle
FRASCA
SIREN (siège)
572 062 859
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1992
Début d’activité
19/03/1952
Date de fin de la personne morale
20/10/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
entreprise de travaux publics la pose de voies ferrées -en france dans l'union française et a l'etranger.
Code APE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Capital social
204000 EUR
Adresse du siège
12 RUE EUGENE FREYSSINET 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Morin IVAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Rabastens
Dénomination
TALENZ ARES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/03/1952
Siret
57206285900036
Code APE
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
entreprise de travaux publics la pose de voies ferrées -en france dans l'union française et a l'etranger.
Adresse
12 RUE EUGENE FREYSSINET
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1952
Siret
57206285900028
Code APE
452N
Origine du fonds
Création
Activité principale
En France dans l union française et à l étranger l entreprise de travaux publics la pose de voies ferrées
Adresse
7 RUE MAURICE THOREZ
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/10/1992
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PONTOISE LE 24 MARS 1952 PUBLIE DANS L'INFORMATEUR DE SEINE ET OISE DU 27 MARS 1952 -PUBLICITE TRANS FERT DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE -ANCIEN SI EGE : 16 RUE MAURICE THOREZ 93200 SAINT DENIS -DAT E DU TRANSFERT 01 OCTOBRE 1992 Mention du 12/02/20 03 : * ANCIENNE FORME: SA A CONSEIL D'ADMINISTRATI ON. * ANCIENNE DENOMINATION: ENTREPRISE FRASCA ET CIE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73666
Date d'ajout
NC
Description
Cette société déjà constituée sous la forme Se transforme en A compter du Radiation du
Numéro d'observation
73667
Date d'ajout
NC
Description
Cette Ste transfère son siège de Pontoise à Paris. Acte déposé le 4.02.54 et publie à Paris par les archives commerciales de la France du 5.02.54
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).