Entreprise : IMPRIMERIE MUSIN - SIREN 572 057 297
Identité
Dénomination
IMPRIMERIE MUSIN
SIREN (siège)
572 057 297
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1957
Date de fin de la personne morale
08/04/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
910800 Francs français
Adresse du siège
21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS 12 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEUNEHOMME DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERNOT JEAN LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DIENON ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GRADSZTEIN MARC ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ANDRES JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL FINANCIERE D.P.G.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/1990
Siret
57205729700036
Code APE
702C
Adresse
21 RUE DE FECAMP
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/1956
Siret
57205729700028
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce industriel d'imprimerie
Adresse
37 RUE 037 Rue DE STRASBOURG
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70956
Date d'ajout
03/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 02 04 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Gueye , nom du liquidateur : Me Segui
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/1994
Description
Jugement du 15 03 1994 Prononçant la liquidation judiciaire n° 92/1216 Juge-cre. M Gueye - juge suppléant : m Lévêque Liquidateur: Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/1993
Description
Jugement du 02 12 1993 (Aff : 92/1216) Prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 Mois soit jusqu'au 17 01 1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/1993
Description
Jugement du 14 10 1993 (Aff : 92/1216) Prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 Mois soit jusqu'au 02 12 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/07/1993
Description
Par jugement du 08 07 1993 (Aff : 92/1216) , Décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire Et prorogation de la période d'observation jusqu'au 07 10 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/05/1993
Description
Jugement du 27 05 1993 (Aff : 92/1216) De poursuite d'activité jusqu'au 05 08 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/1993
Description
Par jugement en date du 28 01 1993 Le t.C. à décidé la poursuite d'activité de 4 Mois Pour une durée expirant le 27 05 1993 . À maintenu juge cré. M Gueye , Juge Sup. M Lévêque Et représentant des créanciers Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil - administrateur : me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jusqu'au 28 01 1993 Jugement du 17 12 1992 sur saisine d'office N° 92/1216 Cessation des paiements en date du 25 06 1992 Juge cré M Gueye - juge suppléant : m Lévêque Représentant des créanciers Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil - administrateur : me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil, lequel aura pour mission, d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
2259
Date d'ajout
13/08/1992
Description
Radiation d'office par suite de transfert du siège à Paris Rc : 92 B 7838 Le 01/03/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).