Entreprise : ETABLISSEMENTS BIDEZ ET HALLER - SIREN 572 052 710
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BIDEZ ET HALLER
SIREN (siège)
572 052 710
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2000
Date de fin de la personne morale
16/01/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
429906.23 EUR
Adresse du siège
10 AV DE LA GARE 21400 CHATILLON-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURTI -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DHENNEQUIN JACK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
HALLER CATHERINE
Nom d'usage
POIGNANT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
VILLE D'AVRAY
Nom, Prénom(s)
HALLER FRANCOIS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
LA CELLE SAINT CLOUD
Nom, Prénom(s)
L'HERMITTE SIMONE
Nom d'usage
HALLER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1911
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MORIN PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
MONTBELIARD
Nom, Prénom(s)
MORIN MONIQUE
Nom d'usage
BONNOT DE FLEURAC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
POITIERS
Nom, Prénom(s)
MORIN FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/03/1937
Siret
57205271000025
Code APE
8121
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FONDERIE
Adresse
10 AV DE LA GARE
21400 , CHATILLON-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
128
Date d'ajout
18/04/1989
Description
VENTE A COMPTER DU 29/07/1988 DU FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA S.A. BOURGOGNE FONDERIE, A LA SOCIETE BOURGOGNE FONDERIE POUR LE PRIX DE : 150 000 FRANCS.
Numéro d'observation
100
Date d'ajout
12/04/1988
Description
JUGEMENT DU 12/02/1988 SUR REQUETE AYANT RATIFIE LE CONTRAT DE LOCATION- GERANCE INTERVENU ENTRE LA SOCIETE BIDEZ-HALLER ET LA SOCIETE BOURGOGNE- FONDERIE.
Numéro d'observation
99
Date d'ajout
12/04/1988
Description
JUGEMENT DU 12/02/1988, SUR REQUETE HOMOLOGUANT L'AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION GERANCE QUI A ETE SIGNE LE 1er/02/1988 AU PROFIT DE LA STé BOUR- GOGNE FONDERIE A CHATILLON.
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
17/09/1987
Description
FONDS DE CHATILLON SUR SEINE DONNE EN LOCATION GERANCE A LA S.A. BOURGOGNE FONDERIE, 10-12 AVENUE DE LA GARE A CHATILLON, A COMPTER DU 01/03/1987.
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
25/06/1987
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE FUMAY A LA S.A. FONDERIE TECHNI-FONTE A FUMAY, AVENUE J-B CLEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS, RENOUVELABLE UNE FOIS (ACTE SSP DU 09/04/1987) ; INSERTION L'ARDENNAIS DU 29/04/1987.
Numéro d'observation
102
Date d'ajout
25/03/1987
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 06/02/1987 CONVERTISSANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS. JUGE COMMISSAIRE : Mr ROUGER ET SYNDIC : Me PELLEGRINI - 88 RUE SAINT DENIS A PARIS 75001.
Numéro d'observation
261
Date d'ajout
08/10/1985
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS DES 30/12/1981 ET 01/03/1984, A COMPTER DU 28/06/1985.
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
28/01/1985
Description
DECLARATION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT A FUMAY (08), CREE LE 20/03/1937. ACTIVITE : FONDERIES ET ATELIERS DE CONSTRUCTION.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
28/01/1985
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISANT LA CONTINUATION D'EX- PLOITATION POUR LA DUREE DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE (JUGEMENT DU 17/12/1984).
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/01/1985
Description
L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A CHATILLON SUR SEINE - 10 AVENUE DE LA GARE DEVIENT SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 01/07/1984.
Numéro d'observation
152
Date d'ajout
07/08/1984
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 02/07/1984 AUTORISANT LA POURSUITE D'EXPLOITATION DU 29/04/1984 AU 29/10/1984.
Numéro d'observation
80
Date d'ajout
18/04/1984
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 26/03/1984 AUTORISANT LA POURSUITE D'EXPLOITATION DU 28 JANVIER AU 28 AVRIL 1984.
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
24/11/1983
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 27/10/1983 PRONONCANT LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE. JUGE COMMISSAIRE : MR ROUGER. SYNDIC : Me PELLEGRINI - 88 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 17/10/1983.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/1957
Description
Historique : MODIFICATION DU 30 MAI 1989 : Fin de location-gérance consentie à la SA FONDERIE TECHNI -FONTE. ession du fonds à ladite société à compter du : 20.03.1989. Acte reçu par Me JL MAQUENNE, No taire à FUMAY, le 20.03.1989. Insertion : PAMB DU 11.04.1989.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Déclarée en règlement judiciaire par jugement du 2 7.10.1983 prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris. Date provivoire de la cessation des paiemen ts : 17.10.1983. Juge Commissaire : Mr ROUGER Synd ic : Me PELLEGRINI, à Paris -88, rue St Denis. Aut orisation de poursuite d'activité accordée pour un e période six mois (Jugt. du 02.07.1984). Autorisa tion de poursuite d'activité accordée pour la duré e des opérations du règlement judiciaire. (Jugt. d u 17.12.1984). Conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire prononcé le : 27.10.1983 de la société sus-nommée. Juge Commissaire : Mr RO UGER. Syndic : Me PELLEGRINI, 88, rue St Denis à P aris. (Jugt. du 06.02.1987).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 20/03/1989.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATILLON SUR SEINE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 820 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 429 906.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).