Entreprise : SOC VENITEX - SIREN 572 000 719
Identité
Dénomination
SOC VENITEX
SIREN (siège)
572 000 719
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1984
Date de fin de la personne morale
24/04/2044
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
29 AV FERDINAND DE LESSEPS 91420 MORANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR COLOMBU PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR WEILL PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MR BEZ CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR SICOT FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE COLOMBET GOMEZ NOULEZ
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Longjumeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/12/1983
Siret
57200071900029
Code APE
251E
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Toutes opérations se rapportant à la créations la fabrication et vente d articles en latex
Adresse
29 AV E VAL 29 RUE FERDINAND DE LESSEPS ZI L
91420 , Morangis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
57200071900011
Code APE
251E
Adresse
24 RUE SAINTE COLOMBE
94240 , L'HAY-LES-ROSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3925
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13535
Date d'ajout
23/06/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 22/06/2000 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
17013
Date d'ajout
18/11/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 15/11/1999 modifiant le plan de cession Proroge la durée du plan jusqu au 15/11/2000 Nom du juge commissaire : Mr Desreaux Nom du commissaire a l'exécution du plan : me Souchon
Numéro d'observation
20074
Date d'ajout
22/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 22/12/1997 nommant Mr Desreaux juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/1993
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 13 09 1993 N° 93000 Cessation des paiements en date du 07 09 1993 Juge cré: Mr Daumont Représentant des créanciers Me Souchon 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Administrateur Me Avezou 5 Bld de l Europe 91050 Évry cedex L'administrateur ci-dessus désigné outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Fixe au 14 03 1994 la fin de la période d observation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 07 09 1993 Au greffe de Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
64398
Date d'ajout
25/04/1984
Description
Transfert
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).