Entreprise : BERAUD ET GLEIZES SARL - SIREN 570 201 301
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2021)
Dénomination
BERAUD ET GLEIZES SARL
SIREN (siège)
570 201 301
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1957
Fermeture de l'établissement - 57020130100035
- Date d'effet de la fermeture : 27/02/2021
Date de fin de la personne morale
18/09/1960
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121958.45 EUR
Adresse du siège
IMP DE CREVE COEUR 34200 SETE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CELLERIER MARIE , EMERCI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Coulommes
Nom, Prénom(s)
NAYMEH JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Caissargues
Nom, Prénom(s)
DAMSEAUX JEAN , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
Beersel
Nom, Prénom(s)
MONTEL-FLEISCHMANN ROSE-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MONTEL THEODORE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
CARION CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Zaventem
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1925
Siret
57020130100035
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
OPERATION DE COURTAGE ET COMMISSION EN ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES
Adresse
IMP 30 Rue des Lombards
30000 , Nîmes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7257
Date d'ajout
29/10/1991
Description
DEMISSION DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL DE MR NAYMEH JEAN PIERRE QUI RESTE ADMINISTRATEUR DE LA STE A COMPTER DU 31.12.90 SUIVANT PV CA DU 20.12.90 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 29.10.91 LE PETIT CEVENOL DU 9.10.91
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1721
Date d'ajout
12/03/1991
Description
SUIVANT P.V. DE L'A.G.O. DU 17.04.90 MR NAYMEH JEAN PIERRE DEMEURANT A CAISSARGUES 651 AVENUE DE L'ABRIVADO A ETE NOMME ADMINISTRATEUR (DEJA CONNU EN TANT DIRECTEUR GENERAL) DEPOT AU GREFFE LE 12.03.91 LE COMMERCIAL DU GARD 05.03.91
Numéro d'observation
552
Date d'ajout
29/01/1991
Description
PAR A.G.E. DU 20.12.89, IL A ETE DECIDE: DE TRANSFORMER LA SOCIETE ANONYME, DE NOMMER EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS: MR DAMSEAUX JEAN, MAURICE NE LE 12.04.32 A VERVIERS DEMEURANT A KASTEELS- TRAAT, 18 - B 1650 BEERSEL MR CELLERIER EMERIC DEMEURANT A COULOMMES 6 RUE DE L'ABREUVOIR NE LE 25.12. 47 A SAUMUR NTE: FRSE MR CARION CLAUDE DEMEURANT A ZAVENTEM HORTENSIA 22 NE LE 27.05.47 A HORNU DE NOMMER EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MR MONTEL THEODORE DEMEURANT A NIMES 8 RUE DEYRON SUPPLEANT: MME MONTEL-FLEISCHMANN ROSE MARIE DEMEURANT A NIMES 8 RUE DEYRO PAR CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20.12.89, IL A ETE PRIS ACTE: DE LA NOMINATION EN QUALITE DE PT DU C.A. DE MR DAMSEAUX JEAN-MAURICE DE LA NOMINATION EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE MR NAYMEH JEAN PIERRE DEPOT AU GREFFE LE 29.01.91 LE COMMERCIAL DU GARD 6.2.90
Numéro d'observation
3955
Date d'ajout
07/06/1990
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE A LA SOMME DE 1.203.000FRS CAPITAL SOCIAL AUGMENTE A LA SOMME DE 1.672.170 FRS CAPITAL SOCIAL REDUIT ET PORTE A LA SOMME DE 799.995 FRS SUIVANT PV AGM DU 15.12.89 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 07.06.90 LE COMMERCIAL DU GARD DU 06.02.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE - DUREE PROROGEE JUSQU'AU 31.12.2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).