Entreprise : ETABLISSEMENTS BROSSAULT - SIREN 569 200 876
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BROSSAULT
SIREN (siège)
569 200 876
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1956
Date de fin de la personne morale
02/10/1996
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.34 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU DOMAINE 35760 MONTGERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSAULT MARIE-CHRISTINE , ODETTE , ANDREE
Nom d'usage
LE GALL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Sarzeau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1926
Siret
56920087600021
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
acquisition, construction, gestion, location, exploitation de tous biens im meubles ; acquisition, exploitation de tous procé dès industriels et brevets ; prise de participa tion dans toutes sociétés civiles ou commerciales et gestion dès titres souscrits ou acquis (début 03.02.1990)
Adresse
16 RUE 16 Rue du domaine
35760 , Montgermont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94663
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation d'office art R123-131 du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/10/1956
Description
Historique des observations depuis le 03/10/1956 : - ETABLISSEMENT(S) PRECEDEMMENT EXPLOITE(S) : * RENNES 13 RUE ADOLPHE LERAY, DEBUT 01.10.1926, FABRICATION ET VENTE DE CIERGES ET BOUGIES, PRO- PRIETAIRE EXPLOITANTE, SIEGE SOCIAL ET ETABLISSE- MENT PRINCIPAL TRANSFERES A MONTGERMONT A COMPTER DU 16.11.1968. * MODIFICATION DU 29.07.1980 : PAR SUITE DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE A LA STE DENIS ET CIE LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE COMMERCIALE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1926 AU 03.02.1990, SARL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 30/09/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).