Entreprise : CREUSOT VETEMENTS - SIREN 567 050 042
Identité
(Entreprise radiée le 17/06/2021)
Dénomination
CREUSOT VETEMENTS
Sigle
CV
SIREN (siège)
567 050 042
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1970
Date de fin de la personne morale
27/07/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1353747.27 EUR
Adresse du siège
17 RUE DES ACACIAS 71200 LE CREUSOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CREUSOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIVIO JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BESANCON
Nom, Prénom(s)
WEIL BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
BESANCON
Nom, Prénom(s)
WEIL DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
BESANCON
Dénomination
MONSIEUR RENE PESEUX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination
WEIL BESANCON SARL
Qualité
Autre
Commune de résidence
BESANCON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/1970
Siret
56705004200017
Nom commercial
CREUSOT VETEMENTS
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE L'ACHAT LA VENTE LA FABRICATION LA TRANSFORMATION L'IMPORTATION L'EXPORTATION LA CONFECTION DE TOUS ARTICLES D'HABILLEMENT ET NOTAMMENT L'EXPLOITATION EN GERANCE LIBRE D'UN FONDS DE COMMERCE D'INDUSTRIE DE FABRICATION CONFECTION TISSUS
Adresse
17 RUE 17 RUE DES ACACIAS
71200 , LE CREUSOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CREUSOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5435
Date d'ajout
17/06/2021
Description
RADIATION SUITE A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF AU 09/10/1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
476
Date d'ajout
10/10/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/10/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
325
Date d'ajout
12/07/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/06/96 LE TRIBUNAL PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 30/06/96 DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
15/06/1996
Description
EN DATE DU 13/06/96, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 30 JUIN 1996
Numéro d'observation
213
Date d'ajout
14/05/1996
Description
EN DATE DU 09/05/96, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 13 JUIN 1996
Numéro d'observation
89
Date d'ajout
19/02/1996
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT EN DATE DU 08/02/96 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION PENDANT 3 MOIS A COMPTER DU 08/02/96
Numéro d'observation
656
Date d'ajout
20/12/1995
Description
JUGEMENT DU 14/12/95 : RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION PENDANT 2 MOIS A COMPTER DU 14/12/95
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
13/11/1995
Description
JUGEMENT DU 09/11/95 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION PENDANT 1 MOIS A COMPTER DU 09/11/95
Numéro d'observation
550
Date d'ajout
24/10/1995
Description
JUGEMENT DU 12/10/95 : RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE 30 JOURS
Numéro d'observation
494
Date d'ajout
20/09/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18/09/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR CHANOIS MAURICE REPRESENTANT DES CREANCIERS : SCP BOUILLOT DESLORIEUX BP.3 71640 GIVRY ADMINISTRATEUR : MAITRE PICARD 01000 BOURG EN BRESSE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 13/09/95 PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 18/09/95
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
19/08/1994
Description
ASSEMBLEE GENERALE DU 29/06/94 : DEMISSION DE LA STE SERECO DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. NOMINATION DE M. RENE PESEUX EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR SOIT JUSQU'A L'ASSEMBLEE GENERALE APPELEE A STATUER SUR LES COMPTES CLOS LE 31/12/96 A CPTER DU 29/06/94 . EXPLOITANT AGRICOLE DU 29/07/94
Numéro d'observation
116
Date d'ajout
25/02/1992
Description
DEMISSION DE M WEIL DIDIER GERANT A DATER DU 23.12.1991 PV A G E REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 23.12.1991 DEPOT LE 25.02.1992 NO 27 L'EXPLOITANT AGRICOLE DU 24 AU 30.01.1992
Numéro d'observation
583
Date d'ajout
10/09/1991
Description
- NOMINATION DE LA SOCIETE SERERCO REPRESENTEE PAR M TOURNIER HENRI A BESANCON COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M BRZUSTOWSKI PAUL DECEDE A DATER DU 28.06.1991 PV A G O DU 28.06.1991 DEPOT LE 10.09.1991 NO 185 L'EXPLOITANT AGRICOLE DU 09.08.1991
Numéro d'observation
123
Date d'ajout
14/02/1989
Description
SOCIETE SOUS LA FORME D'EURL NOMINATION EN QUALITE DE GERANTS : M WEIL BERTRAND DEMEURANT 2 E RUE ISENBART A BESANCON ET M WEIL DIDIER DEMEURANT BUSSIERES A RIOZ NOMINATION EN QUALITE D'ASSOCIE UNIQUE : SARL WEIL BESANCON DONT LE SIEGE SOCIAL EST 33 RUE DE CHAILLOT A BESANCON M WEIL DENIS EST MAINTENU COMME GERANT DEMISSION DE : MME HAYMANN BRIGITTE GERANTE MME TREVES MARTINE WEIL THIERRY 9 ASSOCIES A DATER DU 14.11.1988 PV A.G.E. DU 14.11.1988 DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE ET LES STATUTS MIS A JOUR DEPOT LE 14.02.1989 NO 40 EXPLOITANT AGRICOLE DU 25.11.1988
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
29/09/1987
Description
- DEMISSION DE MME TREVES NEE WEIL MARTINE SIMONE DEMEURANT 139 CHEMIN DE BULESSE LA TOUR DE PEILS 1814 SUISSE A DATER DU 01.05.1987 PV DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01.05.1987 DEPOT LE 29.09.1987 NO 258 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 04.09.1987
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
15/10/1986
Description
- DEMISSION DE MELLE WEIL LAURENCE ET DE M WEIL BERTRAND GERANTS - NOMINATION DE M WEIL DENIS DEMEURANT 22 AVENUE DE MONTJOUX A BESANCON A DATER DU 01.05.1986 PV DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01.05.1986 ET DECLARATION DE CONFORMITE DEPOT LE 15.10.1986 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 16.06.1986
Numéro d'observation
328
Date d'ajout
23/09/1985
Description
- RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE M OLIVIO JOSEPH POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 6 ANNEES - NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : M BRZUSTOWSKI PAUL DEMEURANT 41 CHEMIN DES MONTMARMOTS A BESANCON - NOMINATION DE NOUVEAUX GERANTS : MME TREVES NEE WEIL MARTINE DEMEURANT 139 CHEMIN DE BULESSE 1814 LA TOUR DE PEIL (SUISSE) MELLE WEILL LAURENCE DEMEURANT 717 SAINT GRILLE OUEST QUEBEC GIS I T 3 (CANADA) A DATER DU 10.05.1985 AG DU 10.05.1985 DEPOT LE 23.09.1985 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 14.06.1985
Numéro d'observation
247
Date d'ajout
17/09/1984
Description
- DEMISSION DE M WEIL MICHEL DE SES FONCTIONS DE GERANT - MME HAYMANN BRIGITTE ET M WEIL BERTRAND SONT SOMMES GERANTS DE LA SOCIEE POUR UNE DUREE ILLIMITEE. A DATER DU 01.06.1984 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 19.07.1984
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
31/07/1984
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 8 000 000 F PORTE A 8 880 000 F - DEPART DE M OGIER GABRIEL DEMISSIONNAIRE COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES : M OLIVIO JOSEPH DEMEURANT A 15 F RUE TRISTAN BERNARD A BESANCON A DATER DU 11.05.1984 DEPOT LE 08.06.1984 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 30.31.05.1984
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
14/02/1984
Description
- NOUVEAU GERANT : MME HAYMANN NEE WEIL BRIGITTE - MESSIEURS BERTRAND ET MICHEL WEILL CONSERVENT LEUR MANDAT DE GERANT A DATER DU 09.09.1983 DEPOT LE 20.12.1983 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 14.12.1983
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
30/08/1983
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 7 120 000 F PASSE A 8 000 000 F A DATER DU 06.05.1983 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 20.07.1983
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
20/01/1982
Description
- NOMINATION DES MESSIEURS WEIL PATRICK ET WEIL MICHEL EN QUALITE DE GERANTS EN REMPLACEMENT DE MESSIEURS WEIL PHILIPPE ET BERNARD - AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PORTE A 5 040 000,00 F A DATER DU 31.05.1980
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
20/01/1982
Description
- AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PORTE A 6 080 000,00 F A DATER DU 12.06.1981 PV AGE DU 12.06.1981 DEPOT LE 11.07.1981 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 08.07.1981
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
20/01/1982
Description
- NOMINATION DE MONSIEUR WEIL BERTRAND EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR WEIL PATRICK A DATER DU 10.12.1981 PV AGO DU 10.12.1981 DEPOT LE 06.01.1982 LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE DU 23.12.1981
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/01/1977
Description
- AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE CREUSOT VETEMENTS DE 160 000,00 F A 800 000,00 F PAR INCORPORATION DIRECTE AU CAPITAL DE LA SOMME DE 640 000,00 F PRELEVEE SUR LA RESERVE DE PREVOYANCE AVEC CREATION DE 1 600 PARTS NOUVELLES DE 400 F CHACUNE ET REMPLACEMENT DES 2 000 PARTS EXISTANTES D'UNE VALEUR NOMINALE DE 400 F PAR 1 600 PARTS NOUVELLES DE 500 F CHACUNE. - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES CONCERNANT LES EXERCICES 1976 1977 ET 1978 EN LA PERSONNE DE M OGIER GABRIEL DOCTEUR EN DROIT DEMEURANT A BESANCON 2D RUE ISEMBART - LE TOUT RESULTANT D'UN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1976 AVEC MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS RELATIFS AUX APPORTS ET AU CAPITAL SOCIAL.
Numéro d'observation
284
Date d'ajout
03/12/1975
Description
- DECLARE AVOIR ACQUIS DE LA SARL DITE "CONFECTION DOLOISE" EN ABREGE "CODOL" LE FONDS EXPLOITE EN GERANCE LIBRE SUIVANT ACTE DE MAITRE BOCQUILLON NOTAIRE A BESANCON EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1975
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
17/01/1973
Description
- AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE SUS DENOMMEE D'UN MONTANT DE 120 000 F PAR VOIE D'INCORPORATION DIRECTE DE PAREILLE SOMME PRELEVEE SUR LA RESERVE DE PREVOYANCE FIGURENT AU BILAN LADITE OPERATION REALISEE AU MOYEN DE L'AFFECTATION DE LADITE SOMME DE 120 000 F A L'ELEVATION DU MONTANT NOMINAL DE CHACUNE DES PARTS COMPOSANTS LE CAPITAL SOCIAL (400 PARTS) : LEQUEL NOMINAL A ETE AINSI PORTE DE 100 F A 400 F DE SORTE QUE LE CAPITAL DE LADITE SOCIETE QUI ETAIT DE 40 000 F A ETE PORTE A 160 000 F
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 880 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 353 747.27 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).