Entreprise : ENTREPOT DES GRANDES MARQUES - SIREN 564 801 413
Identité
Dénomination
ENTREPOT DES GRANDES MARQUES
Sigle
EGM
SIREN (siège)
564 801 413
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1975
Date de fin de la personne morale
23/11/2031
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
26 RUE LEON FOURNIER 41000 BLOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANNEDOUCHE PIERRE , HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1922
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
WATELLIER MADELEINE
Nom d'usage
HANNEDOUCHE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
HANNEDOUCHE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Nom, Prénom(s)
POMEL FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1951
Siret
56480141300027
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCES DE BIERES EAUX MINERALES JUS DE FRUITS LIQUEURS ET SPIRITUEUX
Adresse
26 RUE 26 RUE LEON FOURNIER
41000 , BLOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
56480141300035
Code APE
513J
Adresse
34 RUE E BRAULT
37250 , MONTBAZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1369
Date d'ajout
09/05/1989
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE LA RESOLUTION DU CONCORDAT ET LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EGM, FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15 AVRIL 1983, NOMME MME BAILLARD JUGE COMMISSAIRE ET ME DEMARTI A TOURS, 1 RUE BERTHELOT, SYNDIC, PAR JUGEMENT A COMPTER DU 11/04/89
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1439
Date d'ajout
15/05/1987
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA STE SOBLOR TOURANGELLE A COMPTER DU 01/03/87
Numéro d'observation
203
Date d'ajout
25/06/1985
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/06/85 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS A PRONONCE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT OBTENU PAR LA STE ET A NOMME MR BERNARD THIROUIN LE PRIEURE 6 PLACE DE LA VICTOIRE A TOURS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU CONCORDAT (LA NR DU 24/06/85) REGLEMENT JUDICIAIRE DU 19/04/83 A COMPTER DU 08/06/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE ST PIERRE DES COPRS (37000) AVENUE FARGE A BLOIS 26 RUE LEON FOURNIER A COMPTER DU 19/12/84 DATE ET N[DEPOT A BLOIS : N[290 DU 03/03/85 PUBLICATION LEGALE: LA RENAISSANCE DU 19/01/85 CETTE SOCIETE A DECLARE NE PAS CONSERVER D'ETS A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL RCS TOURS 564 801 413 (56 B 141 ) DATE DU DEBUT D'ACTIVITE A TOURS A COMPTER DU 01/08/51 DATE DU DEBUT D'ACTIVITE A BLOIS A COMPTER DU 01/04/75 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).