Entreprise : LES CUIRS DE FRANCE - SIREN 562 721 472
Identité
Dénomination
LES CUIRS DE FRANCE
SIREN (siège)
562 721 472
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1936
Date de fin de la personne morale
23/06/2016
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
21342.86 EUR
Adresse du siège
37 RUE PORT NEUF 64100 BAYONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAYONNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASCOUMES MONLONG ANDRE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
BAYONNE
Nom, Prénom(s)
LASCOUMES MONLONG BERNARD , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
BAYONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
56272147200016
Code APE
6413
Adresse
37 RUE PORT NEUF
64100 , BAYONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAYONNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5134
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS Bayonne le 29/03/2022 avec effet au 02/06/1988
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU 27/12/56. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 140 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 342.86 EUR ------------ MODIFICATIVE DU 20.12.80 NO 2.797 CESSIONS DE PARTS : - MR LOUIS LAURENT HARITSCHELHAR A MR ARNAUD JEAN JOSEPH SAEZ 20 PARTS - MR CLEMENT EDMOND HARITSCHELHAR A MR ARNAUD SAEZ 60 PARTS - MR CLEMENT EDMOND HARITSCHELHAR A MR ANDRE HENRI LASCOUMES MONLONG 40 PARTS - MR CLEMENT EDMOND HARITSCHELHAR A MR BERNARD MICHEL LASCOUMES MONLONG 40 PARTS A LA SUITE DE CES CESSIONS LE CAPITAL RESTE TOUJOURS FIXE A 70.000 FRS DIVISE EN 200 PARTS DE 350 FRS CHACUNE ATTRIBUEES SAVOIR : - MR ARNAUD SAEZ 80 PARTS - MR ANDRE LASCOUMES MONLONG 40 PARTS - MR BERNARD LASCOUMES MONLONG 40 PARTS - MR HARITSCHELAR CLEMENT 40 PARTS ANCIEN GERANT : MR HARITSCHELHAR CLEMENT EDOUARD NOUVEAUX CO-GERANTS : MR ANDRE HENRI LASCOUMES - MONLONG ET BERNARD MICHEL LASCOUMES-MONLONG A COMPTER DU 10.12.80 ------------------------------
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).