Entreprise : SARL CAFE ZEYER - SIREN 562 134 452
Identité
Dénomination
SARL CAFE ZEYER
SIREN (siège)
562 134 452
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1980
Début d’activité
24/03/1980
Date de fin de la personne morale
12/05/2006
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
4725.92 EUR
Adresse du siège
PL DE L’EPI 34280 LA GRANDE-MOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDRAN MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
LA GRANDE MOTTE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1980
Siret
56213445200027
Nom commercial
LE TRAPPISTE
Enseigne
LE TRAPPISTE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT.
Autres Activités
CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT.
Adresse
PL DE L’EPI
34280 , LA GRANDE-MOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2885
Date d'ajout
18/11/1987
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 OCTOBRE 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A HOMOLOGUE LE CONCORDAT OBTENU LE 18 SEPTEMBRE 1987 AUX CONDITIONS DE : 30% PAYABLES EN 5 ANUITES A PARTIR DU JUGEMENT D'HOMOLOGATION. ET A REMIS LADITE SOCIETE PUREMENT ET SIMPLEMENT A LA TETE DE SON COMMERCE A COMPTER DU 23/10/87
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1735
Date d'ajout
27/06/1986
Description
RESILIATION DU CONTRAT DE GERANCE A LA DATE DU 31.12.84 ET VENTE DU FONDS A MR LUCHARD. A COMPTER DU 26/02/85
Numéro d'observation
4803
Date d'ajout
31/10/1984
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 OCTOBRE 1984 LE TRIBUNAL A AUTORISE MAITRE A.MARION A RECONDUIRE LE CONTRAT DE GERANCE AVEC MR LUCHARD. A COMPTER DU 22/10/84
Numéro d'observation
3765
Date d'ajout
20/09/1984
Description
Mention d'office PAR ARRET EN DATE DU 19 JUILLET 1984 LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CONVERTI EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE LA LIQUIDATION DES BIENS OBTENUE LE 23 FEVRIER 1984. A MAINTENU MR JEANJEAN, L'UN DE SES MEMBRES JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE A. MARION EN QUALITE DE SYNDIC. A COMPTER DU 19/07/84
Numéro d'observation
3385
Date d'ajout
10/08/1984
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A MR LUCHARD JEAN-JACQUES AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SARL LE MOOMBA, EN COURS D'IMMATRICULATION SUIVANT AUTORISATION DU PRESIDENT DU TRIBUANL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN DATE DU 19.04.84. A COMPTER DU 01/05/84
Numéro d'observation
1510
Date d'ajout
20/04/1984
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 AVRIL 1984 LE TRIBUNAL A AUTORISE MAITRE A. MARION A TRAITER A FORFAIT LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE AU PRIX DE 850.000 F ET EN ATTENDANT L'ACTE DE CESSION AUTORISONS MR AUDRAN GERANT DE LA SARL CAFE ZEYER ET MAITRE MARION A SIGNER UN CONTRAT DE GERANCE LIBRE AVEC LR LUCHARD A COMPTER DU 01 MAI 1984 SUIVANT LES CONDITIONS ENONCEES DANS LA REQUETE. A COMPTER DU 19/04/84
Numéro d'observation
952
Date d'ajout
01/03/1984
Description
Mention d'office JUGEMENT DECLARATIF DE LIQUIDATION DES BIENS RENDU LE 23 FEVRIER 1984 SUR DEPOT DE BILAN, DONT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE PROVISOIREM- ENT FIXEE AU 20 FEVRIER 1984. LE TRIBUNAL A DESIGNE MR JEANJEAN, L'UN DE SES MEMBRES JUGE COMMISSAIRE ET MAITRE A.MARION EN QUALITE DE SYNDIC DEMEURANT 5 RUE A.MICHEL MONTPELLIER. A COMPTER DU 23/02/84
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 31 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 725.92 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).