Entreprise : ETABL DESBRUERES ET CIE - SIREN 562 101 923
Identité
Dénomination
ETABL DESBRUERES ET CIE
SIREN (siège)
562 101 923
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1956
Date de fin de la personne morale
19/09/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
70126.55 EUR
Adresse du siège
28 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLORIEUX BRIGITTE
Nom d'usage
ALLARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
ALLARD HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
DUMONT FREDERIQUE
Nom d'usage
ALLARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
ALLARD FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
PICAULT SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
Le Raincy
Dénomination
COUSSIRAT & REYNIER SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1956
Siret
56210192300018
Code APE
515H
Adresse
28 BD RICHARD LENOIR
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
88331
Date d'ajout
22/11/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06 NOVEMBRE 1997 LE TC DE CRETEIL A DESIGNE M.CORPECHOT JUGE COMMISSAIRE ET MAINTENU LES AUTRES ORGANES DE LA PROCEDURE. PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1997 A ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA STE GAYON, DESIGNE MRS GOUTARD, PCA DE GAYON ET M.ALLARD, PDG DE DESBRUERES COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN. DUREE DU PLAN : 1 AN. NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE PIERREL 211 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS. MAINTIENT ADMINISTRATEUR : MAITRE LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS, JUSQU'A LA SIGNATURE DES ACTES. MAINTIENTREPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PIERREL, NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.CORPECHOT.
Numéro d'observation
60605
Date d'ajout
25/07/1997
Description
JUGEMENT DU 24.07.97. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 973826, DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION : 24.11.97, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 09.07.97, JUGE COMMISSAIRE M.ARNOULD, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , REPRESENTANT DES CREANCIERS ME PIERREL 211 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS, ADMINISTRATEUR ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS, MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES: 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
58168
Date d'ajout
10/07/1997
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 09.07.97.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 1970
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).