Entreprise : BLANC BLEU - SIREN 562 082 628
Identité
Dénomination
BLANC BLEU
SIREN (siège)
562 082 628
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1956
Date de fin de la personne morale
16/07/2055
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
93 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONTIES DANIEL , LUCIEN , GABRIEL
Nom d'usage
GONTIES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gonties MANUEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Saint-Léger-Vauban
Nom, Prénom(s)
GONTIES MANUEL , LAURENT
Nom d'usage
GONTIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
ST LEGER VAUBAN
Dénomination
MEDUNION
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/06/1956
Siret
56208262800016
Code APE
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BLANCHISSERIE AUTOMATIQUE ET TEINTURERIE DETAIL
Code APRM
9601AZ - Blanchisserie-teinturerie de gros
Adresse
93 RUE 93 rue de la Tour
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
01/10/2014
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 01/10/2014 modifiant le plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
13/02/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/02/2013, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Patrice Lanier, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris met fin à la mission de SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Gorins, 48 rue La Fayette 75009 Paris, Administrateur , maintient ,SELARL Actis Mandataires judiciaires pris en la personne de Maître Brigitte Penet-Weiller, 12 rue Pernelle 75004 Paris, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201102176
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
31/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/01/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 30/01/2013, soit jusqu'au 28/02/2013
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
12/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11/12/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 30/11/2012, soit jusqu'au 30/01/2013
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18/09/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 30/08/2012, soit jusqu'au 30/11/2012
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
27/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/04/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 30/04/2012, soit jusqu'au 30/08/2012
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
21/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20/12/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 30/12/2011, soit jusqu'au 30/04/2012
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
30/08/2011
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 30-08-2011 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201102176 date de cessation des paiements le 28-02-2010, et a désigné juge commissaire : Monsieur LIMON-DUPARCMEUR, juge commissaire suppléant : Monsieur CARDI, administrateur : SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS en la personne de Me GORINS 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Actis mandataires judiciaires pris en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller 12 rue Pernelle 75004 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 30-12-2011, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 18 SEPTEMBRE 1968
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FA 1996-06-20 PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2001-08-17 PARIS;FA 2011-08-30 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2011-09-07 PARIS;FA 2011-12-20 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2012-01-26 PARIS;FA 2012-12-11 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2013-01-03 PARIS;FA 2013-01-30 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2013-02-13 PARIS;LA 2006-09-04 AUTRE 2006-09-27 PARIS;LA 2012-02-07 AUTRE 2012-03-08 PARIS;LA 2012-09-18 AUTRE 2012-10-05 7501
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).