Entreprise : JARDILLIER SA - SIREN 562 012 310
Identité
Dénomination
JARDILLIER SA
SIREN (siège)
562 012 310
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1964
Date de fin de la personne morale
29/06/2026
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
690411.11 EUR
Adresse du siège
DE LAUNAY 45220 DOUCHY-MONTCORBON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFARD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BURON ALAIN
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHOCHON JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KAHN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERSTRAETE THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE AUXILIAIRE DE FINANCEMENTS ET DE PARTICIPATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1951
Siret
56201231000024
Enseigne
JARDILLIER SA
Code APE
2914
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'ACHAT LA CONSTRUCTION LA VENTE L'ETUDE DE TOUS APPAREILS MECANIQUES ELECTRIQUES RADIO-ELECTRIQUES ELECTRONIQUES DE TOUTES NATURES ET POUR TOUS USAGES OU DESTINATIONS...
Adresse
DE LAUNAY
45220 , DOUCHY-MONTCORBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
19/01/2005
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
1468
Date d'ajout
29/05/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 1989, PAR RESOLUTION DU PLAN ARRETE LE 28 AVRIL 1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : - SA JARDILLIER - SA STE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION SAFP DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 25 JANVIER 1989 JUGES COMMISSAIRES : MRS GENERALI ET JALOUNEIX LIQUIDATEUR : ME SAULNIER 1 RUE HUGUENOTS 45000 ORLEANS A COMPTER DU 19/05/89
Numéro d'observation
1261
Date d'ajout
10/05/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION TOTALE DES ENTREPRISES : JARDILLIER SA ET STE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION S.A.F.P. AU PROFIT DE LA SA TOUTENKAMION RN 60 ROUTE DE BELLEGARDE 45270 LADON DUREE DU PLAN: 6 MOIS EXPIRANT LE 30 OCTOBRE 1989 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME CHASSAGNON 20 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN 45000 ORLEANS A COMPTER DU 28/04/89
Numéro d'observation
500
Date d'ajout
28/02/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A MODIFIE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR DEFINIE DANS LE JUGEMENT DECLARATIF DU 25 JANVIER 1989 CONCERNANT LA SA ETS GABRIEL JARDILLIER, LE MOULIN DE LAUNAY A DOUCHY (45) ET LA SA STE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION S.A.F.P 103 AVENUE FELIX FAURE A PARIS 15EME. ME CHASSAGNON EST INVESTI A COMPTER DE CE JOUR D'UNE MISSION D'ADMINISTRATION PLEINE ET ENTIERE AU SENS DE L'ARTICLE 31 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 A COMPTER DU 22/02/89
Numéro d'observation
309
Date d'ajout
02/02/1989
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A DECLARE RESOLU LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SA ETS GABRIEL JARDILLIER ET A OUVERT UNE NOUVELLE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS ; A CONSTATE LA CONFUSION ECONOMIQUE ET JURIDIQUE ENTRE LA SA JARDILLIER ET LA STE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION S.A.F.P. A PARIS 15EME 103 AVENUE FELIX FAURE ; A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE. DIT QUE LA PROCEDURE SERA SUIVIE DE FACON COMMUNE. JUGES COMMISSAIRES : MESSIEURS GENERALI ET JALOUNEIX REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME SAULNIER 1 RUE DES HUGUENOTS A ORLEANS (45) ADMINISTRATEUR : ME CHASSAGNON 20 BLD ALEXANDRE MARTIN A ORLEANS AVEC MISSION D'ASSISTER LES DIRIGEANTS DANS TOUS LES ACTES DE GESTION. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 25 JANVIER 1989 A COMPTER DU 25/01/89
Numéro d'observation
1290
Date d'ajout
04/06/1987
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CONTI- NUATION DE LA SA ETS GABRIEL JARDILLIER DUREE DU PLAN 75 MOIS PRENANT EFFET AU JOUR DU JUGEMENT ET EXPI- RANT LE 06 AOUT 1993 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME GARNIER 65 AVENUE DE GAULLE A MONTARGIS REPRESENTANT DES CREANCIERS ME SAULNIER 1 RUE DES HUGUENOTS A ORLEANS A COMPTER DU 29/04/87
Numéro d'observation
677
Date d'ajout
16/03/1987
Description
PAR JUGEMENT DU 04 FEVRIER 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS PROLONGE DE 6 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION DIT QU'ELLE PRENDRA FIN LE 05 AOUT 1987 A COMPTER DU 04/02/87
Numéro d'observation
2354
Date d'ajout
01/12/1986
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS, PROLONGE DE TROIS MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION CONCERNANT LA SA ETS G. JARDILLIER A COMPTER DU 14/10/86
Numéro d'observation
1528
Date d'ajout
29/07/1986
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22 JUILLET 1986 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE D'ORLEANS A OUVERT UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 2 JUILLET 1986 JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR LABBE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR GENERALI REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME SAULNIER 1 RUE DES HUGUENOTS ORLEANS ADMINISTRATEUR ME GARNIER 65 AVENUE DU GAL DE GAULLE MONTARGIS LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION A COMPTER DU 22/07/86
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
ORIGINE DU FONDS : CETTE SOCIETE CREE UN ETABLISSEMENT A DOUCHY EN 1951 ELLE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL D'ISSY LES MOULINEAUX 172 174 AVENUE DE VERDUN A DOUCHY A COMPTER DU 25 SEPTEMBRE 1984 ACTE CONSTITUTIF : DEPOT DU GREFFE DE PARIS 04 AOUT 1951 PUBLICITE JOURNAL LA LOI DU 07 AOUT 1951 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 528 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 690 411.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).