Entreprise : SOC TOULONNAISE EXPL CINEMA - SIREN 559 500 574
Identité
Dénomination
SOC TOULONNAISE EXPL CINEMA
Sigle
STEC
SIREN (siège)
559 500 574
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1955
Date de fin de la personne morale
22/03/2005
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE FRANCOIS FABIE 83000 TOULON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
INNOCENTI JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
DENDEWICZ MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PICHOT MIREILLE
Nom d'usage
INNOCENTI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
INNOCENTI ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1921
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Siret
55950057400012
Code APE
921J
Adresse
1 RUE FRANCOIS FABIE
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55950057400046
Code APE
921J
Adresse
68 AV JEAN MEDECIN
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55950057400038
Code APE
921J
Adresse
41 AV JEAN MEDECIN
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22993
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7531
Date d'ajout
06/08/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 30/07/2001 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
874
Date d'ajout
26/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 24/06/1996 , arrêtant le plan de cession au profit de La société d'exploitation cinéma Fabie représentée par monsieur Monnereau Gabriel . Nomme commissaire à l'exécution du plan me Grossetti jean pierre , maintient représentant des créanciers me Grossetti jean pierre
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/04/1995
Description
Par jugement du 18 04 1995 sur résolution de plan Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Représentant des créanciers : maître Grossetti jean pierre 85 Bd mal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
91930
Date d'ajout
15/06/1990
Description
Par jugement du 14.06.1990 continuation de l'entreprise commissaire à l'exécution du plan : me Grossetti jean pierre 63 Bd mal Foch 83000 Toulon
Numéro d'observation
90210
Date d'ajout
21/05/1990
Description
Par jugement 17.05.1990 poursuite d'activité pour une période du 12.05.1990 au 12.07.1990.
Numéro d'observation
77411
Date d'ajout
02/02/1990
Description
Par jugement du 31.01.1990 Poursuite d'activité du 12.01.1990 Au 12.05.1990
Numéro d'observation
76287
Date d'ajout
14/12/1989
Description
Par jugement du 13.12.1989 Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Représentant des créanciers : maître Me Grossetti jean pierre 63 Bd mal Foch Toulon
Numéro d'observation
76149
Date d'ajout
08/12/1989
Description
Déclaration de cessation des paiements le 08.12.1989 Au greffe de Toulon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).