Entreprise : DESMARTIS - SIREN 556 320 026
Identité
Dénomination
DESMARTIS
SIREN (siège)
556 320 026
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1963
Date de fin de la personne morale
25/01/2062
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
323954.16 EUR
Adresse du siège
FEYRONNIE 24100 BERGERAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE D AGEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JONES ROBERT ANDREW WILLIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
MORGAN CF62BD
Nom, Prénom(s)
WILLIAMSON PETER HENRY
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
ORD(GDE BRETAGNE)
Nom, Prénom(s)
WYMAN WILLIAM EDWARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1924
Commune de résidence
GLOUCESTER GL3 4TN(GDE BRET
Nom, Prénom(s)
BALLARIN ANDRE GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BOURRETERE JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
GUIMARD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Bergerac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/07/1988
Siret
55632002600074
Code APE
011D
Adresse
Route D'AGEN
24100 , Bergerac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE D AGEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
797
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1467
Date d'ajout
03/10/1995
Description
Cessation d'activité venté du fonds d'exploitation de pépinière exploité à Clautre 24100 Bergerac à sa pépinières Desmartis à compter du 24/08/1993
Numéro d'observation
1107
Date d'ajout
17/08/1993
Description
Jugement du 13-08-1993 Arrêtant le plan de cession au profit de Sa pépinières Desmartis Désigne Sa pépinières Desmartis Comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard - fixe la durée du plan a 1 An - Désigne Me d'Anselme 17 Pl Plumancy 24000 périgueux Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25-01-1985.
Numéro d'observation
1025
Date d'ajout
03/08/1993
Description
Par ordonnance rendue le 30/7/1993 Mr le juge commissaire au redressement judiciaire de Sa Desmartis À autorise Concours bancaire au profit de banque populaire
Numéro d'observation
1088
Date d'ajout
03/08/1993
Description
Par ordonnance rendue le 30/7/1993 Mr le juge commissaire au redressement judiciaire de Sa Desmastis À autorise Concours bancaire au profit de Société Générale
Numéro d'observation
881
Date d'ajout
05/07/1993
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire. Jugement du 02/07/1993 N° 0 Cessation des paiements en date du 02/07/1993 Juge cré. Monsieur Barse Représentant des créanciers : Maître Malassinet 67 rue neuve d'Argenson 24100 Bergerac Administrateur : Administrateur monsieur d'Anselme 17 place Plumancy 24000 périgueux
Numéro d'observation
878
Date d'ajout
01/07/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 30/06/1993 Au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Im 16.6.89-déclaration cessation des paiements du 9.6.89 im 16.6.89-redressement Jud régime Gl Jug du 9.6.89 date cessation paiements du 9.6.89 juge commis Mr Barse Repres créanciers me Malassinet 67 rue neuve d'Argenson Bergerac administrateur me martin 17 rue Guynemer 24000 Perigueuxim 30.10.89-autorisation concours bancaire Ordce du 12.7.89 im 15.12.89-par Jug du 1.12.89 le tribunal a prononcé le plan de continuation de l'entreprise a nommé commissaire à l'exécution du plan me martin 17 rue Guynemer Perigueuxmaintient juge commis Mr Barse Repres créanciers me Mala Ssinet 67 rue neuve Bergerac 01
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).