Entreprise : FOUILLEUL - SIREN 555 850 643
Identité
Dénomination
FOUILLEUL
SIREN (siège)
555 850 643
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1958
Début d’activité
01/04/1948
Date de fin de la personne morale
28/10/2047
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Commerce de cuirs et peau tanée, articles découpés ou emboutis, de tous établissements commerciaux, de toutes fournitures pour les entrprises du bâtiment et les négociants spécialisés, commerce de tous articles ou objets destinés au bâtiment et à l'approvisionnement ménagers.
Code APE
2221Z - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
50 RUE DU GUE D'ORGER 53000 LAVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
TRIAGOS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1948
Siret
55585064300019
Code APE
2221Z - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de cuirs et peau tanée, articles découpés ou emboutis, de tous établissements commerciaux, de toutes fournitures pour les entrprises du bâtiment et les négociants spécialisés, commerce de tous articles ou objets destinés au bâtiment et à l'approvisionnement ménagers.
Adresse
50 RUE DU GUE D'ORGER
53000 , LAVAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 A
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
280
Date d'ajout
14/01/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2018 : Partant : JAMIN Véronique, Directeur, Membre du directoire Nouveau : T.J.DEVELOPPEMENT (SAS), Directeur général Journal:Avenir agricole du 04.01.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3413
Date d'ajout
01/08/2012
Description
Nomination ou modification relative aux Commissaires aux comptes - à compter du 29/06/2012 : Partant : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire Partant : WALLAERT Jean-Jacques, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : TOMSIN Jean-Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MENARD Pascal, Commissaire aux comptes suppléant Journal : l'Avenir Agricole du 13/07/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).