Entreprise : SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES - SIREN 552 950 206
Identité
Dénomination
SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES
Sigle
S.C.O.P.A.
SIREN (siège)
552 950 206
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1947
Date de fin de la personne morale
04/03/2045
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1620411.09 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA FILATURE 28500 AUNAY-SOUS-CRECY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET FRANCOIS , JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Nom, Prénom(s)
CLEMENT JEAN , LOUIS , ERNEST
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
CLEMENT MICHEL , LEONARD , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1912
Nom, Prénom(s)
ERNAULT MICHEL , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
VERNOUILLET
Nom, Prénom(s)
GARNIER MICHEL , LOUIS , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1926
Nom, Prénom(s)
HUREL FRANCOIS , PAUL , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1925
Commune de résidence
VERNOUILLET
Nom, Prénom(s)
JULLIEN MICHEL , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Nom, Prénom(s)
LAVERSIN LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DREUX
Nom, Prénom(s)
MAILLIER JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DREUX
Nom, Prénom(s)
MAISONS NOEL , PIERRE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Nom, Prénom(s)
POULLET DIDIER , GEORGES , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Dénomination
SOCIETE DOCKS ET ENTREPOTS CHAUMONT (S.A.)
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/12/1992
Siret
55295020600011
Code APE
512A
Adresse
6 RUE DE LA FILATURE
28500 , AUNAY-SOUS-CRECY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/01/1993
Description
Historique des observations depuis le 21/01/1993 : ABSORPTION DE LA SOCIETE PAR LA SA DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENGRAIS HUREL ARC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/07/1992.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/07/1991.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 30 MARS 1983 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DE FINANCES DU 30 DECEMBRE 1981 (A.G.O. DU 9 DECEMBRE 1982). LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 629 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 620 411.09 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).