Entreprise : MAISONS SAINES AIR LUMIERE - SIREN 552 127 839
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2018)
Dénomination
MAISONS SAINES AIR LUMIERE
SIREN (siège)
552 127 839
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1960
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
854000 EUR
Adresse du siège
1 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Fermoudji ANNIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Delavenne PATRICIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cadet HUGUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Leplatre SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Vitry Sur Seine
Nom, Prénom(s)
Baesa YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Garges les Gonesse
Nom, Prénom(s)
SARAGOUSSI PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cisse ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Méré
Nom, Prénom(s)
thel PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Heraief JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Meudon CEDEX
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FCN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Reims
Dénomination
FCF
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Dénomination
LE FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/1927
Siret
55212783900041
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA CONSTRUCTION, LA VENTE OU LA LOCATION D'HABITATIONS SALUBRES ET A LOYERS MODERES
Adresse
1 QUAI 1 quai de Grenelle
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1986
Siret
55212783900025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1997
Siret
55212783900033
Code APE
702A
Adresse
20 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1955B12783194
Date d'ajout
06/07/2018
Description
Fusion avec effet rétroactif au 01/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1955B12783193
Date d'ajout
06/07/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par Societe Anonyme d'Habitations à loyer Modéré Sogemac Habitat Société anonyme 1 quai de Grenelle 75015 Paris 775 708 647 R.C.S. Paris le 29-05-2018
Numéro d'observation
66903
Date d'ajout
15/09/1988
Description
-REIMMATRICULATION DU N° 227.843 B
Numéro d'observation
66902
Date d'ajout
15/09/1988
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.A.G.E. DU 28 MAI 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).