Entreprise : USINE CERAMIQUE D'AMBAZAC - SIREN 552 118 929
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2001)
Dénomination
USINE CERAMIQUE D'AMBAZAC
SIREN (siège)
552 118 929
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1972
Fermeture de l'établissement - 55211892900025
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/1995
Date de fin de la personne morale
28/12/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 Francs
Adresse du siège
RTE DE COQUI 87240 AMBAZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNIER JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
SOLIGNAC
Nom, Prénom(s)
CHATEAU JACQUES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
SAINT JUST LE MARTEL
Nom, Prénom(s)
PETIT PATRICK , HUBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
WALTER GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
CHOLET
Nom, Prénom(s)
REYNIER SYLVIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
SOLIGNAC
Nom, Prénom(s)
LIST JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
BOULOGNE
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
PALENNES CONSEIL SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
SOLIGNAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1929
Siret
55211892900025
Code APE
262A
Origine du fonds
Création
Activité principale
AFFAIRES COMMERCIALES, FINANCIERES, INDUSTRIELLES
Adresse
RTE
87240 , AMBAZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1730
Date d'ajout
20/04/2001
Description
Radiation du RCS le 20/04/2001 avec effet au 13/09/1995 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1573
Date d'ajout
10/04/2001
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 04/04/2001, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 04/04/2001 Date d'effet : 04/04/2001
Numéro d'observation
3511
Date d'ajout
14/09/1995
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/09/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SA AFBAT ET A DESIGNE ME GLADEL JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 13/09/95
Numéro d'observation
2894
Date d'ajout
20/07/1995
Description
(Divers) DEMISSION DE MR MICHEL RIGAUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE A COMPTER DU 19.05.1995.
Numéro d'observation
2729
Date d'ajout
10/07/1995
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/07/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR PEYRAMAURE REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre CH.FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE SYNDIC 87000 LIMOGES ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME GLADEL JEAN FRANCOIS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 8 RUE BEAUMARCHAIS 63038 CLERMONT FERRAND DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 04/07/95 A COMPTER DU 05/07/95
Numéro d'observation
2605
Date d'ajout
04/07/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 4.7.95
Numéro d'observation
2176
Date d'ajout
02/06/1995
Description
(Divers) ACHAT D'UN NOM COMMERCIAL "KAOLINE" A LA SOCIETE SARL KAOLINE (RCS B 384 085 734) A CPTER DU 26.04.1995 (PRIX : 5 000 FRS JOURNAL : LE POPULAIRE DU CENTRE DU 13.05.1995 OPPOSITIONS : ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES)
Numéro d'observation
800
Date d'ajout
16/02/1995
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 33 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE A ROUTE DE COQUI 87240 AMBAZAC (ANCIEN ETS SECONDAIRE) A CPTER DU 19.12.1994 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL A CPTER DU 19.12.1994 ANCIEN CAPITAL : 600 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 1 000 000 FRS NOMINATION DE MME REYNIER SYLVIANE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 19.12.1994 L'ANCIEN ETS SECONDAIRE SITUE ROUTE DE COQUI 87240 AMBAZAC DEVIENT SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL A CPTER DU 19.12.1994
Numéro d'observation
4685
Date d'ajout
26/11/1991
Description
CAPITAL PORTE DE 120.000 FRS A 300.000 FRS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 145 BIS BD VOLTAIRE 75011 PARIS A : 33 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY SUR SEINE (RC CRETEIL 91 B 2788) A COMPTER DU 05/08/1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 07.07.1995 AUTORISONS LA SOCIETE USINE CERAMIQUE D'AMBAZAC A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE TARNEAUD ET SOLLICITER DE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE 1.000 KF ET UNE LIGNE DAILLY DE 1.000 KF, AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 10%, BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25.01.1985. SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 11.07.1995 AUTORISONS LA SOCIETE USINE CERAMIQUE D'AMBAZAC A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DU CREDIT AGRICOLE A LIMOGES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25.01.1985 ET A SE RESERVER LA POSSIBILITE DE SOLLICITER ULTERIEUREMENT DES CONCOURS BANCAIRES DE CET ETABLISSEMENT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).