Entreprise : MAURICE DRIES & CIE - SIREN 552 112 369
Identité
Dénomination
MAURICE DRIES & CIE
SIREN (siège)
552 112 369
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1955
Date de fin de la personne morale
13/09/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES FRERES LUMIERE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
020-022 ZI DES CHANOUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MME DRIES NEE DUBOIS RENEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1910
Commune de résidence
Bondy
Nom, Prénom(s)
DRIES ALAIN , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
CHAMPION MONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DRIES ARNAUD BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Dénomination
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE MICHEL BOUTHONNET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1988
Siret
55211236900020
Code APE
275G
Adresse
20 RUE DES FRERES LUMIERE
93330 , NEUILLY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
020-022 ZI DES CHANOUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89025
Date d'ajout
06/11/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 06/11/2018 nommant M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22534
Date d'ajout
18/12/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18/12/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Capuano Maurice , nom du liquidateur : Me Jeanne Bertrand . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2012
Numéro d'observation
66099
Date d'ajout
15/12/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 15/12/2011 nommant M. Capuano Maurice juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
60462
Date d'ajout
11/02/2010
Description
Pli Non Distribuable ETS MAURICE DRIES ET CIE 20/22 Rue des Fréres Lumière ZI des Chanoux 93330 NEUILLY SUR MARNE FRANCE
Numéro d'observation
19634
Date d'ajout
29/05/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 29/05/2009 nommant M. Blaclard Y. juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné et M. Saffre J-P juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
67543
Date d'ajout
07/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY prononce en date du 07/02/2006 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2006J00109 , date de cessation des paiements le 07/08/2004 , désigne juge commissaire M. SOPHIE , juge commissaire suppléant M. DE BOYSSON , liquidateur ME JEANNE BERTRAND 2 TER RUE DE LORRAINE 93011 BOBIGNY CEDEX , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. L'activité est maintenue jusqu'au 07/03/2006 .
Numéro d'observation
37802
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30.05.2005 prenant acte du changement de dénomination de la SCP BRIGNIER TULIER qui est devenue la SCP BRIGNIER et , désignant en qualité de conducteur de mission Maître Patrice BRIGNIER en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
7876
Date d'ajout
18/05/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 18/05/2004 , arrêtant le plan de continuation, désigne M. Alain DRIES comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan BRIGNIER -TULIER en la personne de Maitre TULIER Florence 18 RUE DE LORRAINE BP 43 93002 BOBIGNY CEDEX , maintient représentant des créanciers Me Bertrand JEANNE 2 TER R DE LORRAINE 93012 BOBIGNY CEDEX , maintient administrateur BRIGNIER -TULIER en la personne de Maitre TULIER Florence 18 RUE DE LORRAINE BP 43 93002 BOBIGNY CEDEX pendant une duree de 1 mois , nom du juge commissaire : M. KARTAGENER DE LILE
Numéro d'observation
895
Date d'ajout
21/01/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 20/01/2004 prolongeant la période d'observation pour une durée de 04 mois à compter du 01/02/2004
Numéro d'observation
25851
Date d'ajout
07/10/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 27/06/2003
Numéro d'observation
25850
Date d'ajout
07/10/2003
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/06/2003
Numéro d'observation
25702
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Le tribunal de commerce de BOBIGNY , a prononcé en date du 01/10/2003 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2003J01019 , date de cessation des paiements le 01/01/2003 , et a désigné juge commissaire M. KARTAGENER DE LILE , juge commissaire suppléant M. HAMON , administrateur SCP BRIGNIER -TULIER EN LA PERSONNE DE MAITRE TULIER FLORENCE 18 RUE DE LORRAINE BP 43 93002 BOBIGNY CEDEX avec pour mission : assister le debiteur pour tous les actes de gestion , représentant créanciers ME JEANNE BERTRAND 2 TER RUE DE LORRAINE 93012 BOBIGNY CEDEX , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 01/02/2004 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/10/1994
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 27 Juin 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).