Entreprise : DUPONT ET CIE - SIREN 552 093 841
Identité
Dénomination
DUPONT ET CIE
SIREN (siège)
552 093 841
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1991
Date de fin de la personne morale
25/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU REGARD 75006 PARIS 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIPPON GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
VANDOEUVRE LES NANCY
Nom, Prénom(s)
WILLAUME JACQUELINE
Nom d'usage
FAVOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
MANDEREAN ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1925
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JALLERAT GASTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WILLAUME PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Nancy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/09/1946
Siret
55209384100039
Code APE
222J
Origine du fonds
Création
Activité principale
PHOTO, REPRODUCTION, OFFSET AVEC TOUTES OPERATIONS S'Y RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.
Adresse
10 RUE 10 rue du Regard
75006 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8165
Date d'ajout
20/01/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09.01.1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL PRONONCE LE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE DE LA SOCIETE. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 09.07.1990. NOMME M DOMINIQUE LEVEQUE JUGE COMMISSAIRE, M DENYS MASQUELIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, ME GUILLEMONAT 80AVE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
69451
Date d'ajout
12/11/1991
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 7 NOVEMBRE 1991 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).