Entreprise : IMPRIMERIE MORIN - SIREN 552 078 792
Identité
Dénomination
IMPRIMERIE MORIN
SIREN (siège)
552 078 792
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1988
Date de fin de la personne morale
13/09/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1228800.06 EUR
Adresse du siège
13 RUE PIERRE GRANGE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER JEAN-OCTAVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARNE LA VALLEE
Nom, Prénom(s)
DAROS JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
AMATA NEE PALUMBO YOLANDE ANNA GERTRUDA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GERARD MARIE-FRANCE , JEANNE
Nom d'usage
DAROS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
SA CECAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARNE LA VALLEE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1914
Siret
55207879200058
Enseigne
IMPRIMERIE MORIN
Code APE
741J
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fournitures de bureau et Environnementinformatique
Adresse
13 RUE 13 Rue PIERRE GRANGE
94120 , Fontenay-sous-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55207879200025
Enseigne
IMPRIMERIE MORIN
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
IMPRIMERIE DE LABEUR.
Adresse
10 RUE EDMOND POILLOT
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1988
Siret
55207879200066
Code APE
741J
Adresse
57 BD DE L EMBOUCHURE
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
55207879200074
Enseigne
MORIN AGENCE DE LYON
Code APE
222C
Adresse
5 BD PINEL
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1989
Siret
55207879200017
Code APE
222C
Adresse
64 RUE D HAUTEVILLE
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11319
Date d'ajout
13/05/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 13/05/2009 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3030
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 27/01/2009 nommant M. Danjon Yvon juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
8586
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
15304
Date d'ajout
24/09/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23/09/1999 nommant m. marcel Niquil juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
73682
Date d'ajout
24/06/1997
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 06 1997 À fixe la date de cessation des paiements au 10 11 1996 - juge commissaire : Mr Duhamel - représentant des créanciers : me Cariven 9 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât
Numéro d'observation
71169
Date d'ajout
10/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 09 04 1997 , arrêtant le plan de cession au profit de Groupe Girault , désigne Mr Rolland Patrick es qualité, Mr Toffelon Jean-luc comme tenu d'exécuter le plan . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris , durée du plan 6 mois , maintient représentant des créanciers Me Cariven 9 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât , maintient administrateur Me baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris, jusqu'à la signature des actes , nom du juge commissaire : Mr Duhamel
Numéro d'observation
67636
Date d'ajout
26/12/1996
Description
Par ordonnance rendue le 12 12 1996 Monsieur le juge commissaire a autorisé l'ouverture d'un compte. Auprès de la banque Monod - une Ligne d'escompte d'un montant de 2.000.000,00 francs (deux millions de francs)
Numéro d'observation
67635
Date d'ajout
26/12/1996
Description
Par ordonnance rendue le 12 12 1996 Monsieur le juge commissaire a autorisé l'ouverture d'un compte. Auapres de Factofrance Heller tour Facto 92988 Paris la défense
Numéro d'observation
67408
Date d'ajout
20/12/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 12 1996 , prononce l'extension du redressement judiciaire de La sa imprimerie Morin , sous le numéro 96j1348 , à La sa imprimerie de Beaulieu - Zi de Beaulieu 10 rue Edmond Piollot 28000 chartres - Rcs chartres : 93 b 418 , sous le numéro 96j1348 , juge commissaire Mr Duhamel , juge commissaire suppléant Mr Corpechot , représentant des créanciers Me Cariven 9 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât , administrateur Me baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris
Numéro d'observation
66882
Date d'ajout
06/12/1996
Description
Il convient de rapporter la mention numéro : 66641 en date du 29 11 1996 En ce qu'elle a indiqué que me baronnie, administrateur, avait pour mission de surveiller les opérations de gestion. Me baronnie a pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
66641
Date d'ajout
29/11/1996
Description
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé en date du 28 11 1996 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 96j1348 , date de cessation des paiements le 01 07 1996 , et a désigné juge commissaire Mr Duhamel , juge commissaire suppléant Mr Corpechot , administrateur Me baronnie 1 rue Richepanse 75008 Paris avec pour mission de Surveiller les opérations de gestion , représentant des créanciers Me Cariven 9 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât , et a ouvert une période d'observation expirant le 28 05 1997 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
1046
Date d'ajout
13/11/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 13/11/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).