Entreprise : FRANCAIS TRANSPORT NETTOIEMENT - SIREN 552 063 562
Identité
Dénomination
FRANCAIS TRANSPORT NETTOIEMENT
SIREN (siège)
552 063 562
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1973
Date de fin de la personne morale
11/01/2002
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
RTE DES BOULANGERS 78530 BUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFET MAURICE HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1908
Commune de résidence
Vidauban
Nom, Prénom(s)
SCHMIT GEORGES NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1907
Commune de résidence
LE PERREUX (VAL DE MARNE)
Nom, Prénom(s)
SCHMIT PIERRE GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
LE PERREUX (VAL DE MARNE)
Nom, Prénom(s)
VILLAUME JACQUES RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE GENERALE MUNICIPALE SO GE MU SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BUC (YVELINES)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/09/1972
Siret
55206356200052
Code APE
5910
Origine du fonds
Création
Activité principale
Entreprise enlèvement d ordures ménagères, services municipaux entreprise générale transport toutes natures location de bennes à ordures le transport et le commerce de tous combustibles de tous produits de jardinage d engins de travaux publics et de levage de matériaux de construction en gros et en détail de toutes sortes et recherches sur les énergies nouvelles dépôt de brevets et de marques s y rattachant
Adresse
RTE DES BOULANGERS
78530 , BUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2490
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
446
Date d'ajout
11/01/1993
Description
Liquidation des biens n° 275/85, de monsieur Schmitt Alain, suivant art 100 Jugement du tribunal de commerce Deversailles en date du 05 01 93 Cessation des paiements le 05 07 91 Syndic me Dumoulin Dt 2 passage roche à Versailles
Numéro d'observation
10790
Date d'ajout
09/08/1988
Description
Le 6 juillet 1988, jugement condamnation de passif 1.500.000 F à l'encontre de monsieur Schmitt pierre Georges. Jugement n 275.85 Cc.Mc
Numéro d'observation
1250
Date d'ajout
10/02/1986
Description
Le 20 janvier 1986 jugement remplacement du syndic par me Dumoulin
Numéro d'observation
8072
Date d'ajout
23/09/1985
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 A/c du 10.06.85
Numéro d'observation
7869
Date d'ajout
18/09/1985
Description
Le 16 septembre 1985 jugement prononçant la liquidation des biens date provisoire cessation des paiements le 12 septembre 1985 me roquette Jegement autorisant la continuation exploitation pour les besoins de la liquidation jusqu au 30 septembre 1985
Numéro d'observation
7653
Date d'ajout
12/09/1985
Description
Déclaration de cessation des paiements le Au greffe de
Numéro d'observation
6761
Date d'ajout
29/09/1982
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 A/c du 10.6.85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).