Entreprise : SIP INDUSTRIES - SIREN 552 059 677
Identité
Dénomination
SIP INDUSTRIES
SIREN (siège)
552 059 677
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1955
Date de fin de la personne morale
25/04/2005
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
331851.02 EUR
Adresse du siège
11 RUE ANTOINE BOURDELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIANCO LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1911
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FORTEMPS DE LOHEUX ERIC , EDOUARD , MARIE , JOSEPH , GHISLAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Nom, Prénom(s)
GARNIER JEAN, DIEUDONNE, GHISLAIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
REGOLI SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1930
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RENAUDEAU D'ARC CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1930
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1955
Siret
55205967700047
Code APE
7901
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES OPERATIONS IMMOBILIERES
Adresse
11 RUE ANTOINE BOURDELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
828
Date d'ajout
18/01/2022
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 18/01/2022 nommant M. Massat Stéphane juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36251
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 26/01/2018 nommant M. Garrone Denis juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
31464
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 10/10/2017 A nommé syndic Btsg2 prise en la personne de Me Denis Gasnier 2 av Aristide Briand 06600 ANTIBES en remplacement du syndic précédement désigné
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/12/2011
Description
Jugement du 06/10/1983 homologation du concordat. Par jugement du 25/08/1986, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation des biens sur résolution du concordat Me Bednawski est nommé syndic.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
10166
Date d'ajout
16/02/1984
Description
.HOMOLOGATION DU CONCORADAT - JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1983
Numéro d'observation
10070
Date d'ajout
19/02/1981
Description
.LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES, PAR JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980, A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PROVISOIREMENT FIXEE AU 11 DECEMBRE 1980 - ME JEAN-MARIE GAZAN SYNDIC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).