Entreprise : DALAUDIERE FRANKEN - SIREN 552 054 694
Identité
Dénomination
DALAUDIERE FRANKEN
SIREN (siège)
552 054 694
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2007
Date de fin de la personne morale
29/10/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
181033.21 EUR
Adresse du siège
277 RUE FOURNY 78530 BUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIDAUD ODETTE
Nom d'usage
VASLOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Valpuiseaux
Nom, Prénom(s)
BIGET ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VASLOT STEPHANE , ROGER , ALAIN
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
VASLOT ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Valpuiseaux
Nom, Prénom(s)
PERES BEATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/03/1929
Siret
55205469400104
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES ENTREPRISES D'ELECTRICITE CONSTRUCTION DE MATERIEL ELECTROMECANIQUE AINSI QUE TOUTES LES APPLICATIONS DE LA VIBRATION INDUSTRIELLE TOUTES RECHERCHES ETUDES CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS DE TOUS APPAREILS SE RAPPORTANT A CES ACTIVITES
Adresse
277 RUE 277 Rue Fourny
78530 , Buc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
55205469400070
Code APE
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION DE TOLERIE ET D'ELECTRO-MECANIQUE
Adresse
LD CHAMP DE LA PLAINE
23420 , MERINCHAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55205469400013
Code APE
741J
Adresse
7 RUE CHARLES-V
75004 , PARIS 4 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/02/2004
Siret
55205469400096
Code APE
741J
Adresse
15 RUE MARYSE BASTIE
91430 , IGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70860
Date d'ajout
30/09/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15/09/2011 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15696
Date d'ajout
16/07/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 26/06/2009 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements 05/06/2009 désigne juge commissaire Madame TOMASI , liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me LELOUP-THOMAS, 102 rue du Faubourg Saint Denis - CS 10023 - 75479 PARIS CEDEX 10 - . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
68847
Date d'ajout
30/10/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LE 03/09/2007
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 02/02/2006 , arrêtant le plan de continuation, désigne M VASLOT comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP THEVENOT PERDEREAU en la personne de Me THEVENOT, avec mission prévue à l'article L621-68 du code de commerce , maintient représentant des créanciers SELAFA MJA en la personne de Me LELOUP-THOMAS 169 Bis rue du Chevaleret 75013 PARIS , maintient administrateur SCP THEVENOT PERDEREAU en la personne de Me THEVENOT 131 Bd Malesherbes 75017 PARIS, aves les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, pendant une durée de 3 mois , nom du juge commissaire : Mme THOMASI
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 14/12/2005 sur requête du parquet, report de la période d'observation de 4 Mois, soit jusqu'au 13/03/2006 avec effet rétroactif au 13/11/2005.Maintient juge commissaire : Mme TOMASI, Juge commissaire suppléant : M GALLET, Maintient administratreur : SCP THEVENOT PERDEREAU en la personne de Me THEVENOT 131 Bd Malesherbes 75017 PARIS dans sa mission d'assister.Maintient représentant des créanciers : SELAFA MJA en la personne de Me LELOUP-THOMAS 169 Bis Rue du Chevaleret 75013 PARIS.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/08/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19/07/2005 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/08/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS En date du 19/07/2005 Nommant la SCP THEVENOT-PERDEREAU en la personne de Me THEVENOT en remplacement de l'administrateur précédemment désigné
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/03/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 09/03/2005 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/12/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15/11/2004 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/08/2004
Description
Le tribunal de commerce de PARIS , a prononcé en date du 13/07/2004 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 21/06/2004 , et a désigné juge commissaire MME TOMASI , administrateur ME THEVENOT 131 Bd Malesherbes 75017 PARIS avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , représentant créanciers SELAFA en la personne de Me LELOUP-THOMAS 169 Bis Rue du Chevaleret 75013 PARIS Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/07/2004
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de PARIS , en date du 21/06/2004
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
27/04/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
1698
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).