Entreprise : DELAUNAY ET CIE - SIREN 552 027 872
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2019)
Dénomination
DELAUNAY ET CIE
SIREN (siège)
552 027 872
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1954
Date de fin de la personne morale
23/06/2038
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
126456.46 EUR
Adresse du siège
74 RUE VERNOUILLET 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPAS OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
NOEL JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
COMPAS JEAN , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Reims
Dénomination
SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 07
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
55202787200035
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Récupération de déchets
Adresse
74 RUE 74 rue Vernouillet
51100 , Reims - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1939
Siret
55202787200027
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Activité principale
Récupération de déchets triés
Adresse
11 RUE DES LILAS
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4227
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Radiation du RCS le 15/04/2019 avec effet au 09/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3860
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 04/03/2019 Décision de l'associé unique en date du 04/03/2019 Dénomination de l'associé unique : ALAIN COMPAS RCS 331 395 814 Journal d'annonces légales : PAMB en date du 04/03/2019
Numéro d'observation
24473
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de REIMS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/1900
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).