Entreprise : SCI QUILLAUD FRERES - SIREN 547 350 488
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2022)
Dénomination
SCI QUILLAUD FRERES
SIREN (siège)
547 350 488
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1973
Fermeture de l'établissement - 54735048800029
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2021
Fermeture de l'établissement - 54735048800011
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1994
Date de fin de la personne morale
02/04/2023
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
45 RUE DES BOUCHAUDS 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILLAUD GILBERT , ANDRE , ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Essarts en Bocage
Nom, Prénom(s)
QUILLAUD PIERRE , GABRIEL , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Essarts en Bocage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
54735048800011
Code APE
702C
Adresse
7 RUE DU BOCAGE
85140 , ESSARTS-EN-BOCAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
54735048800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, administration et exploitation de biens immobiliers
Adresse
45 RUE 45 rue des Bouchauds les Essarts
85140 , Essarts en Bocage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 28-02-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Dissolution à compter du 30-09-2021, journal publicateur : vendee-agricole.fr du : 25-02-2022, adresse de liquidation : au siège social 45 Rue des Bouchauds Les Essarts 85140 Essarts en Bocage.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
04/03/2022
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30-09-2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/04/1973
Description
Historique des observations depuis le 03/04/1973 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE NOUVEAU MESSAGER DE LA VENDEE. FONDS ACQUIS PAR APPORT AU MONTANT DE 25 000 FRS A MR QUILLAUD GILBERT NON IMMATRICULE AU R.C. MOD DU 30.4.1986. FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA STE QUILLAUD FRERES RCS LA ROCHE/YON B 335. 285.216. A CPTER DU 1.1.1986 MODIFICATION DU 2 MARS 1994 - SUPPRESSION DE L'ETS PRINCIPAL SIS LOTISSEMENT PORTAIL (85) LES ESSARTS PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A LA SARL QUILLAUD FRERES A CPTER DU 1.1.1994 - LA STE RESTE IMMATRI- CULEE SANS ACTIVITE COMMERCIALE MODIFICATION DU 8.6.1994 - TRANSFORMATION DE LA SNC EN SCI A CPTER DU 31.1.1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).