Entreprise : ETABLISSEMENTS LEPRINCE - SIREN 542 750 120
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LEPRINCE
SIREN (siège)
542 750 120
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1954
Dissolution
Date de fin de la personne morale
17/08/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
74090.22 EUR
Adresse du siège
RUE DES JARDINS OUVRIERS 76200 DIEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLERY DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
FECAMP
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/01/1998
Siret
54275012000025
Code APE
501Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXPLOITATION DIRECTE MEME ACTIVITE MODIFICATION DU 27/05/1998 SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A DIEPPE, RUE DES JARDINS OUVRIERS DISPARITION DU FONDS A COMPTER DU 25/01/1998 (PRECISION : EN REALITE, CET ETABLISSEMENT N'A PAS D'EXISTENCE REELLE, IL S'AGIT DE L'ANCIENNE ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL PAR RAPPORT A LA RUE SITUEE A L'ARRIERE DE CELUI-CI)
Adresse
RUE DES JARDINS OUVRIERS
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
630
Date d'ajout
25/06/1998
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MAITRE DANIEL BLERY, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, DEMEURANT A FECAMP, 18 RUE DE LA GRANDE ECOLE SIEGE DE LIQUIDATION : FECAMP, 18 RUE DE LA GRANDE ECOLE, AU DOMICILE DU LIQUIDATEUR FIN DES FONCTIONS DE MME ORDRONNEAU MARY, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR FIN DES FONCTIONS DE MRS GLANS FREDDIE, MEYER PIERRE ET DE MME GAUD CHRISTINE, ADMINISTRATEURS FIN DES FONCTIONS DE LA SA PIERRE FEUILLET, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR BIANCHI, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 31/01/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
525
Date d'ajout
27/05/1998
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A DIEPPE, VOIE PENETRANTE VENTE DU FONDS A LA SA STE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LEPRINCE A COMPTER DU 25/01/98 PAR CONSEQUENT, LA SOCIETE EST DEVENUE SANS ACTIVITE COMMERCIALE -
Numéro d'observation
521
Date d'ajout
27/08/1984
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS 81.1162 DU 30.12.81 DE L'ART 94 II DE LA LOI 81.1160 DU 30.12.81 - 83.1 DU 3.01.83 - 83.353 DU 30.04.83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN LIQUIDATION
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 486 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 74 090.22 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).