Entreprise : G. COINDEROUX S A - SIREN 542 097 233
Identité
Dénomination
G. COINDEROUX S A
SIREN (siège)
542 097 233
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1954
Date de fin de la personne morale
05/12/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
36 RUE WESTERMEYER 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECA NEE GRENET GHISLAINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
PAGNY PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
GRENET GERARD , GEORGES , ANTONY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LECA JULIA , GENEVIEVE , PAULINE , MADELEINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Dénomination
ASK AUDIT SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1947
Siret
54209723300010
Code APE
366E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication de boutons, insignes, tous articles métalliques, attributs civils et militaires, emblèmes et articles divers se rapportant à la parure et au vêtement, ces objets pouvant être recouverts par un métal précieux.
Adresse
36 RUE 036 Rue WESTERMEYER
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71622
Date d'ajout
30/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 29/11/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43430
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Nousbaum François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
59799
Date d'ajout
20/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil En date du 19/09/2007 , mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
48685
Date d'ajout
15/03/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 14/03/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00212 , date de cessation des paiements le 15/01/2007 , désigne juge commissaire M. CHAUMET Alain , juge commissaire suppléant M. DOMENEC Alain , liquidateur Me PELLEGRINI Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Désigne administrateur judiciaire Me LE TAILLANTER Yvon 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
28644
Date d'ajout
23/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 22/02/2006 nommant M. CORPECHOT MARC juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
9954
Date d'ajout
05/11/2004
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 04/10/2004
Numéro d'observation
24570
Date d'ajout
22/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21/12/2000 , arrêtant le plan de continuation, désigne Madame Ghislaine Leca comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Gilles PELLEGRINI 4 le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , maintient représentant des créanciers Me Gilles PELLEGRINI 4 le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , maintient administrateur Me Yvon LE TAILLANTER 22 ave Victoria 75001 PARIS Avec les pouvoirs Necesssaires à la mise en ¿uvre du plan , nom du juge commissaire : M. Misraki Jean-marie
Numéro d'observation
9229
Date d'ajout
31/03/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 30/03/2000 prolongeant la période d'observation pour une durée de 8 mois
Numéro d'observation
1346
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m Jean-marie Misraki juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
16108
Date d'ajout
08/10/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 07/10/1999 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
96599
Date d'ajout
31/08/1999
Description
Par ordonnance rendue le 04 08 1999 Monsieur le juge commissaire a autorisé l'ouverture d'un compte. Auprès de la banque Hervet succursale opéra 15 rue du quatre septembre 75002 Paris, à hauteur de 400.000 F des cautions de bonne fin en faveur des clients export sous le bénéfice de l'art 40 de la loi du 25 01 1985
Numéro d'observation
6581
Date d'ajout
16/04/1999
Description
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé en date du 15/04/1999 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 99j00335 , date de cessation des paiements le 31/03/1999 , et a désigné juge commissaire mme Thérèse François , juge commissaire suppléant m Jean-marie Misraki , administrateur me Yvon le Taillanter 22 ave Victoria 75001 Paris avec pour mission de Assister la débitrice pour tous les actes de gestion , représentant des créanciers me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , et a ouvert une période d'observation expirant le 15/10/1999 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
6091
Date d'ajout
09/04/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 09/04/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).