Entreprise : SOC LE REVETEMENT SYNTHETIQUE - SIREN 542 082 870
Identité
Dénomination
SOC LE REVETEMENT SYNTHETIQUE
SIREN (siège)
542 082 870
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1954
Date de fin de la personne morale
04/11/1998
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
AV DU GENERAL PATTON 45300 LE MALESHERBOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GOEGE CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1915
Nom, Prénom(s)
DIDIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LACROIX FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TEN SIJTHOOFF
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1917
Nom, Prénom(s)
VAN DIJK ADRIAAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1921
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/1984
Siret
54208287000040
Code APE
1729
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
AV DU GENERAL PATTON
45300 , LE MALESHERBOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/06/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 25-05-2011 A NOMME SYNDIC SELARL MB en la personne de Me Corre EN REMPLACEMENT DU SYNDIC PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
41562
Date d'ajout
09/05/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 05 1997 NOMMANT MR MENAT JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
1329
Date d'ajout
09/01/1984
Description
HOMOLOGATION DU CONCORDAT JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1983 -
Numéro d'observation
24539
Date d'ajout
25/04/1980
Description
.PAR JUGEMENT DU 17 AVRIL 1980 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AAUTORISE A CONFIER EN GERANCE LIBRE LE FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE CIB DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
18545
Date d'ajout
25/03/1980
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE 80 R 120 - JUGEMENT DECLARATIF DU 13 MARS 1980 - DATE DE CESSATIONS DES PAIEMENTS LE 10 FEVRIER 1980 ME BAUMGARTNER SYNDIC
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).