Entreprise : SA CHASTAGNER ET DELAIZE - SIREN 542 056 494
Identité
Dénomination
SA CHASTAGNER ET DELAIZE
SIREN (siège)
542 056 494
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1979
Début d’activité
02/01/1979
Date de fin de la personne morale
12/02/2046
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Mécanique générale, soudure
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1839607 EUR
Adresse du siège
RTE DE MAMERS 72400 LA FERTE-BERNARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU JONCHERAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLOUD MARC , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
La Flèche
Nom, Prénom(s)
DE HERCÉ ERIC , JEAN , MARIE-JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
CAMARET SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
La chapelle-du-Bois
Nom, Prénom(s)
CAMARET CHRISTOPHE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Domfront-en-Champagne
Dénomination
SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1979
Siret
54205649400033
Nom commercial
CHASTAGNER DELAIZE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Mécanique générale, soudure
Autres Activités
Mécanique générale, soudure
Adresse
RTE DE MAMERS
72400 , LA FERTE-BERNARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU JONCHERAY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1947
Siret
54205649400017
Code APE
741J
Adresse
12 RUE BABEUF
94800 , VILLEJUIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12752
Date d'ajout
05/09/2024
Description
En date du 03/09/2024, jugement prononçant le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois à compter du 26/09/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33432
Date d'ajout
17/06/2024
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce LE MANS à compter du 23/11/1984
Numéro d'observation
4625
Date d'ajout
27/03/2024
Description
Suivant jugement en date du 26/03/2024, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé le redressement judiciaire, a nommé en qualité de Mandataire judiciaire la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître Bertrand BOUDEVIN 7, Avenue François Mitterrand Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS, en qualité d'Administrateur judiciaire la SELARL P2G prise en la personne de Maître Céline PELZER 48, rue La Fayette 75009 Paris 09 ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et a fixé au 20/02/2024 la date de la cessation des paiements et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4656
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).