Entreprise : CAMPENON BERNARD - SIREN 542 056 288
Identité
Dénomination
CAMPENON BERNARD
SIREN (siège)
542 056 288
Date d'immatriculation au RNE
07/09/1954
Date de fin de la personne morale
06/09/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45190507.91 EUR
Adresse du siège
92 BD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAMBOURNAC MICHEL MARIE HENRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
DE MAULDE BRUNO JEAN ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEJOUANY GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1920
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GAUTHERIE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
BUC
Nom, Prénom(s)
GUITONNEAU RAYMOND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1921
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
M. BLONDEAU JEAN MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Nom, Prénom(s)
M. CHAUDESAIGUES JEAN EMILE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1919
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
M. DUPONT FAUVILLE ANTOINE MAURICE JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
M. FONTAINE JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1923
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
M. LAURENT JACQUES HENRI JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1920
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROISSARD DE BELLET HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
SIMONET GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SOCIETE BERNARD MONTAGNE, ANDRE AMIC ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET D'EXPERTISES COMPTABLE S.E.E.C
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE INDEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1988
Siret
54205628800054
Code APE
451A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations industrielles commerciales financières et immobilières et toutes entreprises ou acquisitions d'établissements se rattachant directement ou indirectement à l'industrie des travaux publics et à toutes formes de constructions étude Recerche obtention et exécution de tous travaux publics et particuliers et construction de tous bâtiments publics privés ou industriels; Participation directe ou indirecte dans toutes les sociétés de nature à favoriser ou développer l'objet social; La gestion de portefeuille de valeurs mobilières de toutes opérations d'engineering
Adresse
92 BD VICTOR HUGO
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35143
Date d'ajout
08/06/2022
Description
Radiation d'office à compter du 24/05/2022 Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8739
Date d'ajout
27/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-135 du code de commerce (article R. 123-136 du code de commerce).
Numéro d'observation
51079
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Numéro d'observation
6325
Date d'ajout
31/03/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
34563
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13916
Date d'ajout
05/08/1988
Description
Radiation - fusion absorption par Ste générale d entreprises S.g.e. - Le 30 Juin 1988 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 156 841 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 23 910 347.78 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 9733 Du 21/07/1986 - 92 rue Alexandre Dumas , fonds correspondant à la branche d'activité de travaux publics et privés donné en location gérance à compter du 01/02/1986 - durée un an , renouvelable par tacite reconduction à la société : CAMPENON BERNARD - TP - SNC - RCS NANTERRE B 334 851 664
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NÈ 80 B 448
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).