Entreprise : SAINT DENIS PIECES AUTOS - SIREN 542 038 567
Identité
Dénomination
SAINT DENIS PIECES AUTOS
Sigle
SDPA
SIREN (siège)
542 038 567
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Date de fin de la personne morale
14/05/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE LA FEUILLIE 27480 FLEURY-LA-FORET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORRETTE RIBEROLLES ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Fleury-la-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1951
Siret
54203856700021
Code APE
503A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de gros demi- gros et détail et pieces détachées concernant l'automobile ainsi que toutes opérations commer- ciales financières mobilières et immobilières se rattachant au dit objet.
Adresse
6 RTE 6 Route de la Feuillie
27480 , Fleury-la-Forêt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1951
Siret
54203856700013
Code APE
503A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de gros demi-gros et détail et pièces détachées concernant l'automobile ainsi que toutes opérations commerciales financières mobilières et immobilières se rattachant au dit objet
Adresse
13 BD CARNOT
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/07/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 30/04/2000.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/05/2000
Description
Historique des observations depuis le 15/05/2000 : Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RCS 1987B01345 Publication : JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES PAR ACTIONS du 12.12.1950 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 01.03.2000 Radiation à l'ancien siege $$$15/05/2000 JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE VERNONNAIS Mention du 03/07/2000 : Mise en sommeil de la société à compter du 30.04.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).