Entreprise : POLYFILMS SAS - SIREN 542 016 159
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2021)
Dénomination
POLYFILMS SAS
SIREN (siège)
542 016 159
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1984
Date de fin de la personne morale
27/06/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7000030.29 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHANTEREINE 78711 MANTES-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAHUON ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARDINI JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET CHRISTIAN VOISINE ET ASSOCIES C.C.V.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Pecq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/05/1954
Siret
54201615900031
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et commercialisation de films de polypropylène
Adresse
RTE DE CHANTEREINE
78711 , MANTES-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18889
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15/04/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa prise en la personne de Me Aurélie Lecaudey . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18889
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
31924
Date d'ajout
21/09/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 08/09/2020 nommant SELARL Jsa prise en la personne de Me Aurélie Lecaudey 18 Rue Georges Clemenceau 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
1020
Date d'ajout
15/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 15/01/2013 nommant M. Blin Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
28602
Date d'ajout
08/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 07/01/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2009J00569 désigne liquidateur Selarl Smj Prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , juge commissaire Mme Richardt Isabelle , juge commissaire suppléant M. Dupuis Jean-Claude
Numéro d'observation
26908
Date d'ajout
10/12/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 10/12/2009 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 02/01/2010
Numéro d'observation
14764
Date d'ajout
02/07/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 02/07/2009 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2009J00569 , date de cessation des paiements le 01/06/2009 désigne Juge Commissaire Mme Richardt Isabelle , Juge Commissaire suppléant M. Dupuis Jean-Claude , Administrateur Me Michel Franck 10 Allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire Selarl Smj Prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Avenue de l'Europe 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/01/2010 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
53024
Date d'ajout
07/02/2007
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).