Entreprise : CARTONNAGES SPICQ - SIREN 542 008 131
Identité
Dénomination
CARTONNAGES SPICQ
SIREN (siège)
542 008 131
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1954
Date de fin de la personne morale
27/04/2002
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES GRANDS PRES 60230 CHAMBLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LES POINTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DETIS VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR HERVE JEAN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZOUARY LUCIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MADAME SPICQ NEE BURIAT SIMONE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1916
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR SPICQ ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SPICQ BERTRAND JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/04/1954
Siret
54200813100022
Code APE
212B
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'industrie le commerce de la papeterie l'imprimerie la reliure industrielle le cartonnage la fabrication de carnets d'échantillonnages
Adresse
6 RUE 004 Avenue PRESIDENT WILSON
93230 , Romainville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LES POINTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24826
Date d'ajout
14/04/1987
Description
Jugement du 26 mars 1987 arrête le plan de continuation de la Ste désigné Mr Bertrand Spicq comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard fixe la durée du plan à 10 ans désigné pendant cette période me Pavec commissaire a l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 maintient me chevrier représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification met fin à la mission de me Pavec administrateur
Numéro d'observation
6876
Date d'ajout
03/02/1987
Description
Jugement du 16 décembre 1986 dit que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 septembre 1986 à l'égard de la Ste suivra les dispositions du régime général en conséquence prorogé de trois mois à compter du 2 décembre 1986 jusqu'au 2 mars 1987 la période d'observation
Numéro d'observation
78984
Date d'ajout
28/10/1986
Description
Jugement du 2 septembre 1986 Sdcp a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire 86/2465 jusqu'au 16 septembre 1986 date de cessation de paiements du 14 août 1986 me chevrier représentant des créanciers et me Pavec administrateur l'administrateur ci-dessus outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour Misson d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
78128
Date d'ajout
28/10/1986
Description
Jugement du 30 septembre 1986 a décidé la poursuite de l'activité conformément à l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).